CABALLE ESTRADA JOAN JORDI
Informe ejecutivo de CABALLE ESTRADA JOAN JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CABALLE ESTRADA JOAN JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URBANTEC ENGINYERIA I PROJECTES SL | Socio Unico | 29/08/2016 | |
URBANTEC ENGINYERIA I PROJECTES SL | Apoderado Solidario | 14/12/2011 |
VINCULACIONES DE CABALLE ESTRADA JOAN JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABALLE ESTRADA JOAN JORDI
Empresa: AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 181, S 8, H T 54489, I/A 8 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-43
Empresa: AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 179, S 8, H T 54489, I/A 3 (09/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-43
Empresa: URBANTEC ENGINYERIA I PROJECTES SL
Administrador Unico
- Caballe Estrada Joan Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653 , F 77, S 8, H T 40809, I/A 7 (15/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-43
Empresa: AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 174, S 8, H T 54489, I/A 1 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-43
Empresa: URBANTEC ENGINYERIA I PROJECTES SL
Socio Único
- Caballe Estrada Joan Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653 , F 77, S 8, H T 40809, I/A 5 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-43
Empresa: CONSTRUCCIONES 3 G SA
Apoderado Mancomunado
- Caballe Estrada Joan Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 951 , F 132, S 8, H T 7347, I/A 22 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-43
Empresa: URBANTEC ENGINYERIA I PROJECTES SL
Administrador Unico
- Caballe Estrada Joan Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653 , F 77, S 8, H T 40809, I/A 4 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-43
Empresa: URBANTEC ENGINYERIA I PROJECTES SLP
Apoderado Solidario
- Caballe Estrada Joan Jordi
- Fornes Bort Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2520 , F 145, S 8, H T 40809, I/A 3 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-24-43
Información de CABALLE ESTRADA JOAN JORDI
Mostramos los datos de CABALLE ESTRADA JOAN JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABALLE ESTRADA JOAN JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos