BERTOMEU BALART TOMAS
Informe ejecutivo de BERTOMEU BALART TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BERTOMEU BALART TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SL | Consejero | 06/02/2024 | |
AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SL | Vicepresidente | 06/02/2024 | |
HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA SA MUNICIPAL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/10/2023 | |
HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA SA MUNICIPAL | Consejero | 05/10/2023 | |
HABITATGES AUTOR SL | Administrador Concursal | 25/11/2010 |
VINCULACIONES DE BERTOMEU BALART TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERTOMEU BALART TOMAS
Empresa: AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Bertomeu Balart Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 182, S 8, H T 54489, I/A 9 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-43
Empresa: AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SL
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 181, S 8, H T 54489, I/A 8 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-43
Empresa: AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Bertomeu Balart Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 181, S 8, H T 54489, I/A 8 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-43
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2956 , F 183, S 8, H T 1326, I/A 56 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-43
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Bertomeu Balart Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2956 , F 183, S 8, H T 1326, I/A 56 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-43
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bertomeu Balart Tomas
- Ferre Cardona Nuria
- Serret Roig Adria
- Tomas Roiget Adam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2956 , F 184, S 8, H T 1326, I/A 57 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-43
Apoderado Mancomunado
- Bertomeu Balart Tomas
- Sancho Maigi Susana
- Serret Roig Adrian
- Tomas Roiget Adam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2956 , F 184, S 8, H T 1326, I/A 57 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-43
Empresa: AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Bertomeu Balart Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 179, S 8, H T 54489, I/A 3 (09/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-43
Empresa: AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Bertomeu Balart Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 179, S 8, H T 54489, I/A 3 (09/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-43
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Bertomeu Balart Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2956 , F 180, S 8, H T 1326, I/A 52 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-43
VER MAS ACTOS
Información de BERTOMEU BALART TOMAS
Mostramos los datos de BERTOMEU BALART TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERTOMEU BALART TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos