CISCAR PASTOR GERMAN
Informe ejecutivo de CISCAR PASTOR GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CISCAR PASTOR GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA SA MUNICIPAL | Consejero | 05/10/2023 |
VINCULACIONES DE CISCAR PASTOR GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CISCAR PASTOR GERMAN
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2956 , F 183, S 8, H T 1326, I/A 56 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-43
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2956 , F 183, S 8, H T 1326, I/A 56 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-43
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2956 , F 180, S 8, H T 1326, I/A 52 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-43
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2956 , F 180, S 8, H T 1326, I/A 52 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-43
Empresa: GESTIO URBANISTICA SA MUNICIPAL
Liquidador Mancomunado
- Bertomeu Balart Tomas
- Ciscar Pastor German
- Ferre Roca Maria Isabel
- Miro Melich Francesc Josep
- Tomas Roiget Adam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3035 , F 81, S 8, H T 10518, I/A 27 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-170-43
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2642 , F 176, S 8, H T 1326, I/A 45 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-43
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2642 , F 176, S 8, H T 1326, I/A 45 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-43
Empresa: GESTIO URBANISTICA SA MUNICIPAL
Liquidador Mancomunado
- Ciscar Pastor German
- Espanya Forcadell Antoni
- Ferre Roca Maria Isabel
- Jose Nos Josep Antoni
- Tomas Roiget Adam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1083 , F 224, S 8, H T 10518, I/A 25 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-43
Empresa: GESTIO URBANISTICA SA MUNICIPAL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1083 , F 224, S 8, H T 10518, I/A 25 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-43
Empresa: GESTIO URBANISTICA SA MUNICIPAL
Consejero Delegado
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1083 , F 223, S 8, H T 10518, I/A 24 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-43
VER MAS ACTOS
Información de CISCAR PASTOR GERMAN
Mostramos los datos de CISCAR PASTOR GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CISCAR PASTOR GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos