CALERO GRACIA TERESA
Informe ejecutivo de CALERO GRACIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CALERO GRACIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEXOTEL GESTION SA | Consejero | 05/12/2014 | 15/07/2019 |
NEXOTEL ADEJE SA | Consejero | 09/12/2014 | 15/07/2019 |
NEXOTEL ADEJE SA | Consejero | 21/10/2009 | 09/12/2014 |
NEXOTEL GESTION SA | Consejero | 26/05/2009 | 05/12/2014 |
ALTAI GESTION SA | Consejero | 19/05/2011 |
VINCULACIONES DE CALERO GRACIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALERO GRACIA TERESA
Empresa: NEXOTEL ADEJE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3461 , F 211, S 8, H TF 24689, I/A 15 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-38
Empresa: NEXOTEL GESTION SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3201 , F 74, S 8, H TF 38254, I/A 27 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-38
Empresa: NEXOTEL ADEJE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2104 , F 42, S 8, H TF 24689, I/A 10 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-38
Empresa: NEXOTEL ADEJE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2104 , F 42, S 8, H TF 24689, I/A 10 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-38
Empresa: NEXOTEL GESTION SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3201 , F 72, S 8, H TF 38254, I/A 21 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-38
Empresa: NEXOTEL GESTION SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3201 , F 72, S 8, H TF 38254, I/A 21 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-38
Empresa: ALTAI GESTION SA
Consejero Delegado
Consejero
- Calero Cuevas Rufino
- Calero Gracia Luis Carlos
- Calero Gracia Miguel Angel
- Calero Gracia Rafael
- Calero Gracia Teresa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18566 , F 205, S 8, H M 322778, I/A 16 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-103-28
Empresa: NEXOTEL ADEJE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2104 , F 41, S 8, H TF 24689, I/A 8 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-212-38
Empresa: NEXOTEL GESTION SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3069 , F 72, S 8, H TF 38254, I/A 12 (26/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-38
Información de CALERO GRACIA TERESA
Mostramos los datos de CALERO GRACIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALERO GRACIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos