CALERO GRACIA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de CALERO GRACIA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE CALERO GRACIA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEXOTEL ADEJE SA | Consejero | 15/07/2019 | |
VINCCI HOTELES SA | Representante | 12/07/2016 | |
ALTAI HOTELES SL | Representante | 12/07/2016 | |
PRADO 2001 SA | Representante | 12/07/2016 | |
TECAMIRA SL | Representante | 09/04/2010 | |
CALOE INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 19/06/2009 |
VINCULACIONES DE CALERO GRACIA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALERO GRACIA MIGUEL ANGEL
Empresa: NEXOTEL ADEJE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 24689, I/A 25 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Empresa: ALTAI GESTION SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Representante
- Calero Gracia Luis Carlos
- Calero Gracia Maria Teresa
- Calero Gracia Miguel Angel
- Calero Gracia Rafael
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18566 , F 212, S 8, H M 322778, I/A 25 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Empresa: VINCCI HOTELES SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Representante
- Calero Gracia Luis Carlos
- Calero Gracia Maria Teresa
- Calero Gracia Miguel Angel
- Calero Gracia Rafael
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35357 , F 184, S 8, H M 280931, I/A 143 (24/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-28
Empresa: ALTAI GESTION SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Representante
- Calero Gracia Luis Carlos
- Calero Gracia Maria Teresa
- Calero Gracia Miguel Angel
- Calero Gracia Rafael
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18566 , F 211, S 8, H M 322778, I/A 23 (24/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-28
Empresa: EQUITY INMUEBLES SL
Consejero
- Calero Gracia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27544 , F 134, S 8, H M 243012, I/A 39 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-28
Empresa: NEXOTEL GESTION SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3641 , F 15, S 8, H TF 38254, I/A 29 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-38
Empresa: NEXOTEL ADEJE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3461 , F 211, S 8, H TF 24689, I/A 15 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-38
Empresa: NEXOTEL ADEJE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3461 , F 211, S 8, H TF 24689, I/A 15 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-38
Empresa: NEXOTEL GESTION SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3201 , F 74, S 8, H TF 38254, I/A 27 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-38
Empresa: NEXOTEL GESTION SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3201 , F 74, S 8, H TF 38254, I/A 27 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-38
VER MAS ACTOS
Información de CALERO GRACIA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de CALERO GRACIA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALERO GRACIA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos