ALTAI GESTION SA - EXTINGUIDA
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Razón Social ALTAI GESTION SA
CIF A83578328
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Fecha de Constitución 11/02/2003
Página Web www.vinccihoteles.com
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario VINCCI HOTELES SA
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE ALTAI GESTION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALTAI GESTION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calero Gracia Luis Carlos | Representante | 12/07/2016 | 15/12/2022 |
Calero Gracia Maria Teresa | Representante | 12/07/2016 | 15/12/2022 |
Calero Gracia Miguel Angel | Representante | 12/07/2016 | 15/12/2022 |
Calero Gracia Rafael | Representante | 12/07/2016 | 15/12/2022 |
CALOE INVESTMENTS SL | Consejero Delegado Solidario | 12/07/2016 | 15/12/2022 |
CALOE INVESTMENTS SL | Consejero | 12/07/2016 | 15/12/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 30/01/2009 | 15/12/2022 |
Espinar Muñoz Juan Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/05/2013 | 15/12/2022 |
KLENICOL SL | Consejero Delegado Solidario | 12/07/2016 | 15/12/2022 |
KLENICOL SL | Presidente | 12/07/2016 | 15/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALTAI GESTION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18566 , F 212, S 8, H M 322778, I/A 25 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18566 , F 212, S 8, H M 322778, I/A 25 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18566 , F 212, S 8, H M 322778, I/A 25 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18566 , F 212, S 8, H M 322778, I/A 24 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18566 , F 211, S 8, H M 322778, I/A 23 (24/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18566 , F 210, S 8, H M 322778, I/A 22 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18566 , F 210, S 8, H M 322778, I/A 22 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18566 , F 209, S 8, H M 322778, I/A 21 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18566 , F 208, S 8, H M 322778, I/A 20 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18566 , F 207, S 8, H M 322778, I/A 19 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-28