MUÑOZ ROJAS ENTRECANALES CARLOS
Informe ejecutivo de MUÑOZ ROJAS ENTRECANALES CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MUÑOZ ROJAS ENTRECANALES CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOSTER PARTNERS SL | Presidente | 25/05/2022 | |
NOSTER FINANCE SL | Presidente | 05/05/2022 | |
SOCIEDAD AGROPECUARIA CORTIJO SAN JUAN SA | Administrador Solidario | 03/06/2021 | |
KATLA HOMES SL | Socio Unico | 29/03/2021 | |
KATLA HOMES SL | Administrador Unico | 29/03/2021 | |
NEXOTEL ADEJE SA | Consejero | 15/07/2019 | |
METIS CAPITAL SA | Representante | 22/11/2013 | |
METIS CAPITAL SA | Secretario | 22/11/2013 | |
NOSTER FINANCE SL | Consejero | 20/02/2013 | |
NOSTER PARTNERS SL | Consejero | 19/02/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MUÑOZ ROJAS ENTRECANALES CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ ROJAS ENTRECANALES CARLOS
Empresa: NEXOTEL ADEJE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 24689, I/A 25 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Empresa: NOSTER PARTNERS SL
Presidente
- Muñoz Rojas Entrecanales Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29137 , F 59, S 8, H M 473552, I/A 18 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-103-28
Empresa: NOSTER FINANCE SL
Presidente
- Muñoz Rojas Entrecanales Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34699 , F 136, S 8, H M 446611, I/A 33 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-28
Administrador Solidario
- Muñoz Rojas Entrecanales Carlos
- Muñoz Rojas Gonzalez De Castejon Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 121, S 8, H M 28417, I/A 22 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-28
Empresa: KATLA HOMES SL
Administrador Unico
- Muñoz Rojas Entrecanales Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40637 , F 173, S 8, H M 721141, I/A 2 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-28
Empresa: KATLA HOMES SL
Nuevo Socio Único
- Muñoz Rojas Entrecanales Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40637 , F 173, S 8, H M 721141, I/A 2 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-28
Empresa: NEXOTEL GESTION SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3641 , F 15, S 8, H TF 38254, I/A 29 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-38
Empresa: NEXOTEL ADEJE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3461 , F 211, S 8, H TF 24689, I/A 15 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-38
Empresa: NEXOTEL ADEJE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3461 , F 211, S 8, H TF 24689, I/A 15 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-38
Empresa: NEXOTEL GESTION SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3201 , F 74, S 8, H TF 38254, I/A 27 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-38
VER MAS ACTOS
Información de MUÑOZ ROJAS ENTRECANALES CARLOS
Mostramos los datos de MUÑOZ ROJAS ENTRECANALES CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ ROJAS ENTRECANALES CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos