CAJA CHOCARRO ARANZAZU AMAYA
Informe ejecutivo de CAJA CHOCARRO ARANZAZU AMAYA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE CAJA CHOCARRO ARANZAZU AMAYA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATCHMIND SL | Apoderado | 17/11/2009 | |
MATCHMIND HOLDING SL | Apoderado | 17/11/2009 |
VINCULACIONES DE CAJA CHOCARRO ARANZAZU AMAYA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAJA CHOCARRO ARANZAZU AMAYA
Empresa: TELVENT ENVIRONMENT SA
Apoderado
- Caja Chocarro Aranzazu Amaya
- Ramos Robledo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5140 , F 111, S 8, H SE 6680, I/A 88 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-41
Empresa: TELVENT ENERGIA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26929 , F 113, S 8, H M 25013, I/A 368 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-28
Empresa: TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE SA
Apoderado
- Caja Chocarro Aranzazu Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31514 , F 183, S 8, H M 52204, I/A 255 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-28
Empresa: TRAFICO INGENIERIA SA
Apoderado
- Caja Chocarro Aranzazu Amaya
- Fernandez Mateo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3842 , F 115, S 8, H AS 7218, I/A 73 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-47-33
Empresa: TELVENT ARCE SISTEMAS SA
Apoderado
- Caja Chocarro Aranzazu Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 625 , F 212, S 8, H BI 5013,A , I/ 150 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-48
Empresa: TELVENT EXPORT SL
Apoderado
- Caja Chocarro Aranzazu Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31275 , F 169, S 8, H M 468019, I/A 20 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Empresa: TELVENT GLOBAL SERVICES SA
Apoderado
- Caja Chocarro Aranzazu Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31275 , F 181, S 8, H M 508186, I/A 37 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Empresa: TELVENT SERVICIOS COMPARTIDOS SA
Apoderado
- Caja Chocarro Aranzazu Amaya
- Mozas Pegalajar Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29465 , F 182, S 8, H M 286179, I/A 62 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Empresa: TELVENT INTERACTIVA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Aguera Infante Raul
- Borrero Villalon Adolfo
- De Las Cuevas Teran Fernando
- Fernandez Maza Manuel
- Garcia-quilez Gomez Jesus Angel
- Lebrero Burgos Francisco Javier
- Martinez Jurado Luis Miguel
- Plaza Arregui Ana Maria
- Saavedra Obermann Fernando
- Sanchez Falcon Amando
- Sanchez Ortega Manuel
- Sanchez Ortega Manuel
- Valero Rodriguez Adrian
Apoderado Solidario
- Aguera Infante Raul
- Baena Blazquez Ignacio
- Balboa Linares Salvador
- Borrero Villalon Adolfo
- Caballero Herrera Francisco
- Caballero Ordoñez Rosario
- Correa Portillo Santiago
- Dean Garcia Adamez Maria Teresa
- Delgado Suarez Carlos
- Elias De Los Rios Mora
- Esteban Agueda Luis Maria
- Fernandez Blanco Granada
- Fernandez Maza Manuel
- Fernandez Mera Fernando
- Lebrero Burgos Francisco Javier
- Lopez-hidalgo Garcia Alejandro
- Lozano Pedregal Luis
- Martinez Jurado Luis Miguel
- Martinez Perez Juan Manuel
- Mediavilla Lopez Amadeo
- Polo Guerrero Alvaro
- Polo Guerrero Carmen
- Rodriguez Jares Cristina
- Saavedra Obermann Fernando
- Sanchez Bermudez Enrique
- Sanchez Ortega Manuel
- Santos Garcia Jose Luis
- Valero Rodriguez Adrian
Apoderado
- Angueira Gandara Manuel Julio
- Baena Blazquez Ignacio Maria
- Bago Sotillo Rafael Angel
- Borrero Villalon Adolfo
- Borrero Villalon Adolfo
- Borrero Villalon Adolfo
- Caja Chocarro Aranzazu Amaya
- Carrasco Ocaña Juan
- Esteban Agueda Luis Maria
- Gimenez Arguelles Joaquin
- Gonzalez Oliveros Enrique
- Marte Duran Oneyda
- Ruiz Palomino Ruth
- Salamanca Garcia Mochales Manuel
- Salgado Rodriguez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 2, S 8, H SE 41024, I/A 95 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-133-41
Empresa: MATCHMIND INGENIERIA DE SOFTWARE SL
Apoderado
- Caja Chocarro Aranzazu Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 131, L 89, F 197, S 8, H AV 3497, I/A 7 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-233-05
VER MAS ACTOS
Información de CAJA CHOCARRO ARANZAZU AMAYA
Mostramos los datos de CAJA CHOCARRO ARANZAZU AMAYA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAJA CHOCARRO ARANZAZU AMAYA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos