GARCIA-QUILEZ GOMEZ JESUS ANGEL
Informe ejecutivo de GARCIA-QUILEZ GOMEZ JESUS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 26
Empresas activas: 26
Cargos inactivos: 196
Empresas inactivas: 114
CARGOS DE GARCIA-QUILEZ GOMEZ JESUS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARSH SA MEDIADORES DE SEGUROS | Apoderado | 19/10/2023 | |
ZENITAL GREEN ENERGY SL | Consejero | 12/05/2021 | |
MONDO TV IBEROAMERICA SA | Consejero Independiente | 20/06/2019 | |
SIMOSA I T SA | Apoderado Mancomunado | 08/11/2016 | |
GESTION INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS SA | Apoderado Mancomunado | 31/03/2016 | |
ABEINSA BUSINESS DEVELOPMENT SA | Apoderado Mancomunado | 29/04/2013 | |
NEGOCIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA | Apoderado Mancomunado | 17/01/2013 | |
ASA IBEROAMERICA SL | Apoderado Mancomunado | 14/12/2012 | |
ABENGOA INNOVACION SA | Apoderado Mancomunado | 10/07/2012 | |
ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES SA | Apoderado Mancomunado | 08/06/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA-QUILEZ GOMEZ JESUS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA-QUILEZ GOMEZ JESUS ANGEL
Empresa: MONDO TV STUDIOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Corradi Matteo
- Enrico Martinis
- Fois Maria Bonaria
- Garcia-quilez Gomez Jesus Angel
- Marchetti Carlo
- Motilla Bonias Patricia
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 57788, I/A 21 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Empresa: ABENCOR SUMINISTROS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6251 , F 7, S 8, H SE 13095, I/A 163 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-41
Empresa: MARSH SA MEDIADORES DE SEGUROS
Apoderado
- Aguerrea Izquierdo Juan Jose
- Aguilar Ferrer Cristina
- Alonso Perez Jesus Antonio
- Alvarez Ramos Marina Norma
- Amor Freire Dario
- Bergareche Echebarrena Jon
- Blanch Desco Francisco Javier
- Borderias Maroto Alvaro
- Bustos Ugarte Francisco Javier
- Cantera Gonzalez Ignacio
- Carles Costa Luis
- Carrizo Montesinos Monica
- Carulla Marques Jose Maria
- Cereceda Teja Luis Manuel
- Chamosa Lopez Angel
- Costilla Caballero David
- De La Cueva Mendez David
- De La Riva Lopez-rioboo Jose Manuel
- De Lacalle Bertrand Elvira
- De Pablo-romero Carranza Juan
- Drove Ubreva David H
- Escanciano Del Blanco Javier
- Escolano Benito Alejandro
- Esteban Quintanilla Francisco De Borja
- Fajardo Blanco Alfredo Alvaro
- Fernandez-iruegas Pombo Virginia
- Fernandez Valle Ana Cristina
- Ferre Barcelo Maria Luisa
- Garcia-quilez Gomez Jesus Angel
- Goizueta Pallares Francisco Javier
- Gonzalez Agrelo Maria De La Cruz
- Guzman Alonso-allende Gonzalo
- Laguarda Sanchez Maria Del Carmen
- Lavandeira Otero Maria Jose
- Llorente Gonzalez Javier
- Lopez Pose Ignacio
- Manglano Aboin Santiago
- Marquez De Prado Navas Francisco
- Martin Garcia Faustino
- Martinez Barrera Juan Vicente
- Martinez Blanco Alfonso
- Martinez Palenzuela Pablo
- Martinez Paniagua Miguel
- Meca Diez Ana
- Monforte Fernandez Joaquin
- Moyano Gomez De La Granja Eduardo
- Nogueron Resalt Oscar
- Pereira Fernandez Rocio
- Perez Fernandez Antonio
- Puertas Lopez Jose Luis
- Quijada Bispo Gustavo A
- Ripol Malet Javier
- Sanchez Romero Manuel
- Sanz Blazquez Federico
- Unanue Iribarren Fernando
- Vega Llado Javier
- Villarrubia De Francisco Santiago
- Ybarra Lopez-gomez Francisco-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45702 , F 187, S 8, H M 163304, I/A 132 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-28
Empresa: MARSH SA MEDIADORES DE SEGUROS
Apoderado Solidario
- Alonso Perez Jesus Antonio
- Alonso Perez Jesus Antonio
- Bergareche Echebarrena Jon
- Blanch Desco Javier
- Borderias Maroto Alvaro
- Borderias Maroto Alvaro
- Cantera Gonzalez Ignacio
- Carles Costa Luis
- Carles Costa Luis
- Carulla Marques Jose Maria
- Carulla Marques Jose Maria
- Casado Gonzalez Angel
- Casado Gonzalez Angel
- Chamosa Lopez Angel
- De La Cueva Mendez David
- De La Riva Lopez-rioboo Jose Manuel
- De La Riva Lopez-rioboo Jose Manuel
- De Lacalle Bertrand Elvira
- De Lacalle Bertrand Elvira
- De Pablo-romero Carranza Juan
- De Pablo-romero Carranza Juan
- De Puig Arboli Antonio
- Drove Ubreva David H
- Escolano Benito Alejandro
- Fernandez Valle Ana Cristina
- Garcia-quilez Gomez Jesus Angel
- Garcia-quilez Gomez Jesus Angel
- Laguarda Sanchez Maria Del Carmen
- Laguarda Sanchez Maria Del Carmen
- Llorente Gonzalez Javier
- Llorente Gonzalez Javier
- Marquez De Prado Navas Francisco
- Marquez De Prado Navas Francisco
- Martin Garcia Faustino
- Martin Garcia Faustino
- Martinez Barrera Juan Vicente
- Martinez Palenzuela Pablo
- Martinez Palenzuela Pablo
- Martinez Paniagua Miguel
- Martinez Paniagua Miguel
- Meca Diez Ana
- Meca Diez Ana
- Perez Fernandez Antonio
- Perez Fernandez Antonio
- Perez Gomez Angel Francisco
- Perez Pitarch Albert
- Puertas Lopez Jose Luis
- Puertas Lopez Jose Luis
- Quijada Bispo Gustavo A
- Quijada Bispo Gustavo A
- Ripol Malet Javier
- Ripol Malet Javier
- Ruiz Melero Feliciano
- Ruiz Pages Marta
- Sanchez Romero Manuel
- Sanchez Romero Manuel
- Torres Antuñano Alfonso
- Torres Antuñano Alfonso
- Trueba Garcia Pablo
- Trueba Garcia Pablo
- Unanue Iribarren Fernando
- Villarrubia De Francisco Santiago
- Villarrubia De Francisco Santiago
- Villarrubia De Francisco Santiago
- Ybarra Lopez-gomez Francisco-javier
- Ybarra Lopez-gomez Francisco-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45702 , F 187, S 8, H M 163304, I/A 131 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-28
Empresa: MARSH RISK CONSULTING SL
Apoderado
- Alonso Perez Jesus Antonio
- Alonso Perez Jesus Antonio
- Cantera Gonzalez Ignacio
- Carles Costa Luis
- Carulla Marques Jose Maria
- Carulla Marques Jose Maria
- Cereceda Teja Luis Manuel
- De La Riva Lopez-rioboo Jose Manuel
- De La Riva Lopez-rioboo Jose Manuel
- De Pablo-romero Carranza Juan
- Diaz-llado Prado Maria
- Diaz-llado Prado Maria
- Drove Ubreva David H
- Garcia-quilez Gomez Jesus Angel
- Laguarda Sanchez Maria Del Carmen
- Laguarda Sanchez Maria Del Carmen
- Llorente Gonzalez Javier
- Martin Garcia Faustino
- Martin Garcia Faustino
- Martinez Palenzuela Pablo
- Martinez Paniagua Miguel
- Martinez Paniagua Miguel
- Meca Diez Ana
- Meca Diez Ana
- Milans Del Bosch Aguilar Alvaro
- Monforte Fernandez Joaquin
- Quijada Bispo Gustavo A
- Quijada Bispo Gustavo A
- Ripol Malet Javier
- Sanchez Romero Manuel
- Trueba Garcia Pablo
- Trueba Garcia Pablo
- Villarrubia De Francisco Santiago
- Villarrubia De Francisco Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45833 , F 99, S 8, H M 331205, I/A 31 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-28
Empresa: MARSH SA MEDIADORES DE SEGUROS
Apoderado Solidario
- Aguerrea Izquierdo Juan Jose
- Alonso Perez Jesus Antonio
- Amor Freire Dario
- Bergareche Echebarrena Jon
- Borderias Maroto Alvaro
- Bustos Ugarte Francisco Javier
- Cantera Gonzalez Ignacio
- Carles Costa Luis
- Carrizo Montesinos Monica
- Carulla Marques Jose Maria
- Cereceda Teja Luis Manuel
- Chamosa Lopez Angel
- Costilla Caballero David
- De La Cueva Mendez David
- De La Riva Lopez-rioboo Jose Manuel
- De Lacalle Bertrand Elvira
- De Pablo-romero Carranza Juan
- Drove Ubreva David H
- Escolano Benito Alejandro
- Esteban Quintanilla Francisco De Borja
- Fajardo Blanco Alfredo Alvaro
- Garcia-quilez Gomez Jesus Angel
- Goizueta Pallares Francisco Javier
- Gonzalez Agrelo Maria De La Cruz
- Guzman Alonso-allende Gonzalo
- Laguarda Sanchez Maria Del Carmen
- Llorente Gonzalez Javier
- Lopez Pose Ignacio
- Manglano Aboin Santiago
- Marquez De Prado Navas Francisco
- Martin Falquina Garre Sara
- Martin Garcia Faustino
- Martinez Barrera Juan Vicente
- Martinez Palenzuela Pablo
- Martinez Paniagua Miguel
- Meca Diez Ana
- Monforte Fernandez Joaquin
- Moyano Gomez De La Granja Eduardo
- Nogueron Resalt Oscar
- Pereira Fernandez Rocio
- Puertas Lopez Jose Luis
- Quijada Bispo Gustavo A
- Ripol Malet Javier
- Saez Vicente Mazariegos Joaquin
- Sanchez Romero Manuel
- Vega Llado Javier
- Villarrubia De Francisco Santiago
- Ybarra Lopez-gomez Francisco-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45702 , F 180, S 8, H M 163304, I/A 130 (07/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-28
Empresa: ABENGOA FINANCE SA
Apoderado Mancomunado
- Balboa Linares Salvador
- Balboa Linares Salvador
- Fernandez Fuentes David
- Fernandez Fuentes David
- Jimenez Lora Juan Carlos
- Jimenez Velasco Mazario Miguel Angel
- Jimenez-velasco Mazarlo Miguel Angel
- Luna Garcia Jose Luis
- Marcos Romero Jose
- Pastor Fernandez Victor Manuel
- Pastor Fernandez Victor Manuel
- Ruiz Garcia Cristina
- Ruiz Garcia Cristina
Apoderado Solidario
- Alaminos Echarri Daniel
- Artucha Corta Izaskun
- Balboa Linares Salvador
- Balboa Linares Salvador
- Balboa Linares Salvador
- Balboa Linares Salvador
- Cerro Redondo Jose Fernando
- Cerro Redondo Jose Fernando
- Cerro Redondo Jose Fernando
- Cerro Redondo Jose Fernando
- Cerro Redondo Jose Fernando
- Correa Portillo Santiago
- Correa Portillo Santiago
- Fernandez Fuentes David
- Garcia Alvear Ignacio
- Garcia-quilez Gomez Jesus Angel
- Jimenez Lora Juan Carlos
- Jimenez Lora Juan Carlos
- Jimenez Lora Juan Carlos
- Jimenez Lora Juan Carlos
- Jimenez Lora Juan Carlos
- Jimenez Lora Juan Carlos
- Jimenez Lora Juan Carlos
- Jimenez Velasco Mazario Miguel Angel
- Jimenez Velasco Mazario Miguel Angel
- Jimenez Velasco Mazario Miguel Angel
- Jimenez Velasco Mazario Miguel Angel
- Jimenez Velasco Mazario Miguel Angel
- Jimenez Velasco Mazario Miguel Angel
- Jimenez Velasco Miguel Angel
- Jorro De Inza Vicente
- Luna Garcia Jose Luis
- Macia Usua Laia
- Marcos Romero Jose
- Marcos Romero Jose
- Marcos Romero Jose
- Marcos Romero Jose
- Marcos Romero Jose
- Marcos Romero Jose
- Pastor Fernandez Victor Manuel
- Pastor Fernandez Victor Manuel
- Perez Alonso Aida
- Ruiz Garcia Cristina
- Sanchez Aizpurua Irene
- Zubiria Furest Barbara Sofia
- Zubiria Furest Barbara Sofia
- Zubiria Furest Barbara Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6007 , F 51, S 8, H SE 87408, I/A 44 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-41
Empresa: ABENGOA RESEARCH SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5821 , F 148, S 8, H SE 88894, I/A 37 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-41
Empresa: ABENGOA GREENFIELD SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Alaminos Echarri Daniel
- Alaminos Echarri Daniel
- Alaminos Echarri Daniel
- Balboa Linares Salvador
- Balboa Linares Salvador
- Correa Portillo Santiago
- Correa Portillo Santiago
- Fernandez Fuentes David
- Fernandez Fuentes David
- Fernandez Moreno Miguel Angel
- Garcia-quilez Gomez Jesus Angel
- Garcia-quilez Gomez Jesus Angel
- Garcia-quilez Gomez Jesus Angel
- Garcia-quilez Gomez Jesus Angel
- Jimenez Lora Juan Carlos
- Jimenez Lora Juan Carlos
- Jimenez Lora Juan Carlos
- Jimenez Lora Juan Carlos
- Jimenez Lora Juan Carlos
- Jimenez Velasco Mazario Miguel Angel
- Luna Garcia Jose Luis
- Montoya Cazorla Maria Jose
- Pastor Fernandez Victor Manuel
- Pastor Fernandez Victor Manuel
- Perez Alonso Aida
- Ruiz Garcia Cristina
- Ruiz Garcia Cristina
Apoderado Solidario
- Alaminos Echarri Daniel
- Alaminos Echarri Daniel
- Balboa Linares Salvador
- Balboa Linares Salvador
- Balboa Linares Salvador
- Correa Portillo Santiago
- Correa Portillo Santiago
- Correa Portillo Santiago
- Fernandez Fuentes David
- Garcia-quilez Gomez Jesus Angel
- Garcia-quilez Gomez Jesus Angel
- Jimenez Lora Juan Carlos
- Jimenez Lora Juan Carlos
- Jimenez Lora Juan Carlos
- Jimenez Velasco Mazario Miguel Angel
- Luna Garcia Jose Luis
- Pastor Fernandez Victor
- Pastor Fernandez Victor Manuel
- Ruiz Garcia Cristina
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5908 , F 154, S 8, H SE102300, I/A 26 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-250-41
Empresa: MARSH RISK CONSULTING SL
Apoderado
- Alonso Perez Jesus Antonio
- Bergareche Echebarrena Jon
- Cantera Gonzalez Ignacio
- Carles Costa Luis
- Carulla Marques Jose Maria
- Cereceda Teja Luis Manuel
- De La Cueva Mendez David
- De La Riva Lopez-rioboo Jose Manuel
- De Pablo-romero Carranza Juan
- Diaz-llado Prado Maria
- Drove Ubreva David H
- Escolano Benito Alejandro
- Garcia-quilez Gomez Jesus Angel
- Laguarda Sanchez Maria Del Carmen
- Llorente Gonzalez Javier
- Martin Garcia Faustino
- Martinez Berrera Juan Vicente
- Martinez Palenzuela Pablo
- Martinez Paniagua Miguel
- Meca Diez Ana
- Monforte Fernandez Joaquin
- Quijada Bispo Gustavo A
- Ripol Malet Javier
- Saez Vicente Mazariegos Joaquin
- Sanchez Romero Manuel
- Trueba Garcia Pablo
- Villarrubia De Francisco Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35647 , F 162, S 8, H M 331205, I/A 21 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA-QUILEZ GOMEZ JESUS ANGEL
Mostramos los datos de GARCIA-QUILEZ GOMEZ JESUS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA-QUILEZ GOMEZ JESUS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos