TELVENT INTERACTIVA SA - EXTINGUIDA
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social TELVENT INTERACTIVA SA
CIF A91060178
Actividad Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
Página Web www.telvent.com
Propietario TELVENT GIT SA
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE TELVENT INTERACTIVA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TELVENT INTERACTIVA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguera Infante Raul | Apoderado Solidario | 30/09/2009 | 30/06/2010 |
Aguera Infante Raul | Apoderado Mancomunado | 30/09/2009 | 30/06/2010 |
Angueira Gandara Manuel Julio | Apoderado | 30/06/2010 | |
Baena Blazquez Ignacio | Apoderado Solidario | 30/06/2010 | |
Baena Blazquez Ignacio Maria | Apoderado | 06/05/2009 | 30/06/2010 |
Bago Sotillo Rafael Angel | Apoderado | 30/06/2010 | |
Balboa Linares Salvador | Apoderado Solidario | 30/06/2010 | |
Borrero Villalon Adolfo | Apoderado | 06/05/2009 | 30/06/2010 |
Borrero Villalon Adolfo | Apoderado Solidario | 30/09/2009 | 30/06/2010 |
Borrero Villalon Adolfo | Presidente | 30/06/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TELVENT INTERACTIVA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 2, S 8, H SE 41024, I/A 95 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2011-21-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 2, S 8, H SE 41024, I/A 95 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2011-21-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 2, S 8, H SE 41024, I/A 95 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-133-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 2, S 8, H SE 41024, I/A 95 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-133-41
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Aguera Infante Raul
- Borrero Villalon Adolfo
- De Las Cuevas Teran Fernando
- Fernandez Maza Manuel
- Garcia-quilez Gomez Jesus Angel
- Lebrero Burgos Francisco Javier
- Martinez Jurado Luis Miguel
- Plaza Arregui Ana Maria
- Saavedra Obermann Fernando
- Sanchez Falcon Amando
- Sanchez Ortega Manuel
- Sanchez Ortega Manuel
- Valero Rodriguez Adrian
Apoderado Solidario
- Aguera Infante Raul
- Baena Blazquez Ignacio
- Balboa Linares Salvador
- Borrero Villalon Adolfo
- Caballero Herrera Francisco
- Caballero Ordoñez Rosario
- Correa Portillo Santiago
- Dean Garcia Adamez Maria Teresa
- Delgado Suarez Carlos
- Elias De Los Rios Mora
- Esteban Agueda Luis Maria
- Fernandez Blanco Granada
- Fernandez Maza Manuel
- Fernandez Mera Fernando
- Lebrero Burgos Francisco Javier
- Lopez-hidalgo Garcia Alejandro
- Lozano Pedregal Luis
- Martinez Jurado Luis Miguel
- Martinez Perez Juan Manuel
- Mediavilla Lopez Amadeo
- Polo Guerrero Alvaro
- Polo Guerrero Carmen
- Rodriguez Jares Cristina
- Saavedra Obermann Fernando
- Sanchez Bermudez Enrique
- Sanchez Ortega Manuel
- Santos Garcia Jose Luis
- Valero Rodriguez Adrian
Apoderado
- Angueira Gandara Manuel Julio
- Baena Blazquez Ignacio Maria
- Bago Sotillo Rafael Angel
- Borrero Villalon Adolfo
- Borrero Villalon Adolfo
- Borrero Villalon Adolfo
- Caja Chocarro Aranzazu Amaya
- Carrasco Ocaña Juan
- Esteban Agueda Luis Maria
- Gimenez Arguelles Joaquin
- Gonzalez Oliveros Enrique
- Marte Duran Oneyda
- Ruiz Palomino Ruth
- Salamanca Garcia Mochales Manuel
- Salgado Rodriguez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 2, S 8, H SE 41024, I/A 95 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-133-41
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 2, S 8, H SE 41024, I/A 95 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-133-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 2, S 8, H SE 41024, I/A 94 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-104-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 1, S 8, H SE 41024, I/A 93 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 1, S 8, H SE 41024, I/A 92 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-41