TELVENT SERVICIOS COMPARTIDOS SA - EXTINGUIDA
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Razón Social TELVENT SERVICIOS COMPARTIDOS SA
CIF A83048553
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 29/06/2001
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Rodriguez Carrion Carmen
Propietario TELVENT GIT SA
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE TELVENT SERVICIOS COMPARTIDOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TELVENT SERVICIOS COMPARTIDOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bone Gandia Fernando | Apoderado Solidario | 08/01/2016 | 08/07/2016 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 31/08/2009 | 08/07/2016 |
Domenech Montes Helena | Apoderado | 16/08/2013 | 08/07/2016 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 31/01/2012 | 08/07/2016 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor de Cuentas Concursal | 31/01/2012 | 08/07/2016 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 28/10/2014 | 08/07/2016 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 25/11/2015 | 08/07/2016 |
Esteban Agueda Luis Maria | Apoderado | 13/04/2015 | 08/07/2016 |
Fernandez Canseco Marta | Apoderado | 16/11/2012 | 08/07/2016 |
Fernandez Canseco Marta | Apoderado | 13/04/2015 | 08/07/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TELVENT SERVICIOS COMPARTIDOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29465 , F 192, S 8, H M 286179, I/A 84 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29465 , F 192, S 8, H M 286179, I/A 84 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29465 , F 191, S 8, H M 286179, I/A 83 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29465 , F 191, S 8, H M 286179, I/A 82 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29465 , F 190, S 8, H M 286179, I/A 81 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29465 , F 190, S 8, H M 286179, I/A 80 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29465 , F 190, S 8, H M 286179, I/A 79 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29465 , F 189, S 8, H M 286179, I/A 78 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29465 , F 189, S 8, H M 286179, I/A 78 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29465 , F 189, S 8, H M 286179, I/A 77 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-28