BURGOS MARTIN MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de BURGOS MARTIN MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BURGOS MARTIN MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MGI SERVICIOS DE GESTION INTEGRAL 2020 SL | Apoderado | 27/06/2019 |
VINCULACIONES DE BURGOS MARTIN MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BURGOS MARTIN MARIA DEL PILAR
Liquidador
- Burgos Martin Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45133 , F 165, S 8, H M 559936, I/A 9 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-28
Apoderado
- Burgos Martin Maria Del Pilar
- Burgos Martin Maria Del Pilar
- Montero Gonzalez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45133 , F 165, S 8, H M 559936, I/A 9 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-28
Administrador Unico
- Burgos Martin Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45133 , F 165, S 8, H M 559936, I/A 9 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-28
Empresa: MEDIATOR GESTION DE SERVICIOS SL
Liquidador
- Burgos Martin Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26493 , F 161, S 8, H M 477423, I/A 4 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-28
Empresa: MEDIATOR GESTION DE SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Burgos Martin Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26493 , F 161, S 8, H M 477423, I/A 4 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-28
Apoderado
- Burgos Martin Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39377 , F 2, S 8, H M 699162, I/A 2 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-28
Empresa: CHINCHINTAS SL
Administrador Unico
- Burgos Martin Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35465 , F 158, S 8, H M 637472, I/A 3 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-28
Empresa: CHINCHINTAS SL
Administrador Solidario
- Burgos Martin Maria Del Pilar
- Montero Gonzalez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35465 , F 158, S 8, H M 637472, I/A 3 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-28
Empresa: CHINCHINTAS SL
Administrador Solidario
- Burgos Martin Maria Del Pilar
- Montero Gonzalez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1151 , F 112, S 8, H TF 9652, I/A 2 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-38
Administrador Unico
- Burgos Martin Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31114 , F 60, S 8, H M 559936, I/A 6 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-28
VER MAS ACTOS
Información de BURGOS MARTIN MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de BURGOS MARTIN MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BURGOS MARTIN MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos