CHINCHINTAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sanchez Diaz, 10
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CHINCHINTAS SL
CIF B38362554
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Burgos Martin Maria Del Pilar
VINCULACIONES DE CHINCHINTAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CHINCHINTAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Burgos Martin Maria Del Pilar | Administrador Unico | 30/05/2017 | 30/08/2019 |
Burgos Martin Maria Del Pilar | Administrador Solidario | 04/04/2017 | 30/05/2017 |
Montero Gonzalez Jose Antonio | Administrador Solidario | 04/04/2017 | 30/05/2017 |
Burgos Martin Maria Del Pilar | Administrador Solidario | 25/01/2011 | |
Montero Gonzalez Jose Antonio | Administrador Solidario | 25/01/2011 |
ACTOS BORME DE CHINCHINTAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35465 , F 158, S 8, H M 637472, I/A 4 (30/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-171-28
- QUEDA CERRADA LA HOJA DE ESTA SOCIEDAD QUEDANDO EXTINGUIDA Y HABIENDOSE CANCELADO TODOS SUS ASIENTOS POR HABER SIDO ABSORBIDA POR OTRA DE SEGOVIA, 'PRADO DE LA ERMITA RUSTICA Y AGRICOLAS SL', DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 233.2 DEL RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35465 , F 158, S 8, H M 637472, I/A 4 (30/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-171-28
- NOTA MARGINAL DE CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL POR PLAZO DE SEIS MESES DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 231 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35465 , F 158, S 8, H M 637472, I/A 3M (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35465 , F 158, S 8, H M 637472, I/A 3 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35465 , F 158, S 8, H M 637472, I/A 3 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35465 , F 158, S 8, H M 637472, I/A 3 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-28
- C/ SANCHEZ DIAZ 10 3º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35465 , F 158, S 8, H M 637472, I/A 2 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-28
- "La realización de valoraciones, estudios e informes en el mercado inmobiliario e hipotecario, sobre todo tipo de terrenos y bienes inmuebles, tanto urbanos como rústicos, susceptibles de actividad económica agraria, forestal o cinegética, así como su explotación, directa o indirecta, compra, tenenc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1151 , F 112, S 8, H TF 9652, I/A 2 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-38
- Con el fin de adaptarlos a la legislación vigente, se refunden nuevamente los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1151 , F 112, S 8, H TF 9652, I/A 2 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1151 , F 112, S 8, H TF 9652, I/A 2 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-38