MGI SERVICIOS DE GESTION HIPOTECARIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sanchez Diaz, 10
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MGI SERVICIOS DE GESTION HIPOTECARIA SL
CIF B86731692
Capital Social 5000.0 Euros
Fecha de Constitución 09/05/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MGI SERVICIOS DE GESTION HIPOTECARIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MGI SERVICIOS DE GESTION HIPOTECARIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Burgos Martin Maria Del Pilar | Apoderado | 16/10/2013 | 11/08/2023 |
Burgos Martin Maria Del Pilar | Apoderado | 25/04/2014 | 11/08/2023 |
Burgos Martin Maria Del Pilar | Administrador Unico | 14/10/2015 | 11/08/2023 |
Burgos Martin Maria Del Pilar | Apoderado | 11/08/2023 | |
Burgos Martin Maria Del Pilar | Liquidador | 11/08/2023 | 11/08/2023 |
Montero Gonzalez Jose Antonio | Apoderado | 29/06/2016 | 11/08/2023 |
Montero Gonzalez Jose Antonio | Administrador Unico | 26/09/2013 | 21/09/2015 |
Burgos Martin Maria Del Pilar | Representante | 22/05/2013 | 26/09/2013 |
MEDIATOR GESTION DE SERVICIOS SL | Administrador Unico | 22/05/2013 | 26/09/2013 |
ACTOS BORME DE MGI SERVICIOS DE GESTION HIPOTECARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45133 , F 165, S 8, H M 559936, I/A 9 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45133 , F 165, S 8, H M 559936, I/A 9 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45133 , F 165, S 8, H M 559936, I/A 9 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45133 , F 165, S 8, H M 559936, I/A 9 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45133 , F 165, S 8, H M 559936, I/A 9 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-28
- C/ SANCHEZ DIAZ 10 - PORTAL 1, 3º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31114 , F 62, S 8, H M 559936, I/A 8 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-7-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31114 , F 61, S 8, H M 559936, I/A 7 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31114 , F 60, S 8, H M 559936, I/A 6 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31114 , F 60, S 8, H M 559936, I/A 5 (21/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31114 , F 60, S 8, H M 559936, I/A 4 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-28