MEDIATOR GESTION DE SERVICIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sanchez Diaz, 10
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MEDIATOR GESTION DE SERVICIOS SL
CIF B85645893
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 27/02/2009
Página Web www.serviciosdegestion.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MEDIATOR GESTION DE SERVICIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEDIATOR GESTION DE SERVICIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Burgos Martin Maria Del Pilar | Administrador Unico | 16/03/2009 | 07/01/2021 |
Burgos Martin Maria Del Pilar | Liquidador | 07/01/2021 | 07/01/2021 |
Montero Gonzalez Jose Antonio | Apoderado | 13/07/2009 | 07/01/2021 |
Montero Gonzalez Jose Antonio | Apoderado | 20/04/2009 | 07/01/2021 |
ACTOS BORME DE MEDIATOR GESTION DE SERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26493 , F 161, S 8, H M 477423, I/A 4 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26493 , F 161, S 8, H M 477423, I/A 4 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26493 , F 161, S 8, H M 477423, I/A 4 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26493 , F 161, S 8, H M 477423, I/A 4 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26493 , F 161, S 8, H M 477423, I/A 3 (13/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-137-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26493 , F 160, S 8, H M 477423, I/A 2 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26493 , F 158, S 8, H M 477423, I/A 1 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-28
Dirección:C/ SANCHEZ DIAZ 10 (MADRID)
Comienzo de operaciones:27/02/09
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:LA REALIZACION DE CUALQUIER TIPO DE GESTIONES, SERVICIOS Y ASESORAMIENTOS COMERCIALES Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS AMBITOS HIPOTECARIOS E INMOBILIARIO,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26493 , F 158, S 8, H M 477423, I/A 1 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-28