BUIJSEN ANNE SOPHIE HUBERDINA MARIA
Informe ejecutivo de BUIJSEN ANNE SOPHIE HUBERDINA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BUIJSEN ANNE SOPHIE HUBERDINA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUTRECO SERVICIOS SA | Apoderado | 13/02/2024 | |
NUTRECO ANIMAL NUTRITION IBERIA SA | Apoderado Solidario | 07/01/2024 | |
NUTRECO IBERIA SL | Apoderado Solidario | 11/12/2023 | |
NUTRECO ANIMAL NUTRITION IBERIA SA | Apoderado | 22/06/2023 | |
NUTRECO IBERIA SL | Apoderado Solidario | 24/04/2023 | |
INGA FOOD SA | Apoderado | 24/02/2023 |
VINCULACIONES DE BUIJSEN ANNE SOPHIE HUBERDINA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUIJSEN ANNE SOPHIE HUBERDINA MARIA
Empresa: NUTRECO SERVICIOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Alloggia Carrillo Yimmy Betlui
- Alloggia Carrillo Yimmy Betlui
- Couderc Pierre
- Couderc Pierre
- De Ancos Aracil Maria Elena
- De Ancos Aracil Maria Elena
- De Ancos Aracil Maria Elena
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Garcia Ruiz Ana Isabel
- Garcia Ruiz Ana Isabel
- Garcia Ruiz Ana Isabel
- Picon Cabrera Maria Dolores
- Pielagos Ochoa Ana Maria
- Quintana Rodriguez Maria Angeles
- Quintana Rodriguez Maria Angeles
- Rodriguez Pena Maria Blanca
- Villar Sanchez Beatriz
Apoderado Solidario
- Alloggia Carrillo Yimmy Betlui
- Carmona Botana Patricia
- Carmona Botana Patricia
- Couderc Pierre
- De Ancos Aracil Maria Elena
- De Ancos Aracil Maria Elena
- De Ancos Aracil Maria Elena
- De Ancos Aracil Maria Elena
- Del Campo Pastor Amalia Maria
- Del Campo Pastor Amalia Maria
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Garcia Ruiz Ana Isabel
- Garcia Ruiz Ana Isabel
- Garcia Ruiz Ana Isabel
- Garcia Ruiz Ana Isabel
- Quintana Rodriguez Maria Angeles
Apoderado
- Buijsen Anne Sophie Huberdina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38081 , F 42, S 8, H M 27037, I/A 120 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28
Empresa: NUTRECO ANIMAL NUTRITION IBERIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Buijsen Anne Sophie Huberdina Maria
- Chicharro Parages Beatriz Cayetana
- Diez Benito Gloria Maria
- Escarp Sans Nuria
- Garcia Garcia Beatriz
- Juan Monreal Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45784 , F 11, S 8, H M 301680, I/A 116 (07/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Empresa: NUTRECO IBERIA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Buijsen Anne Sophie Huberdina Maria
- Caja Del Prado Fernando
- Carmona Botana Patricia
- Chicharro Parages Beatriz Cayetana
- Couderc Pierre
- Del Campo Pastor Amalia Maria
- Delgado Garcia Jose Javier
- Fogliato Maria Veronica
- Juan Monreal Angel Luis
- Rendon Osorio Francy Yamilet
- Ribeiro Andre Santiago
- Ruiz Moreno Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45040 , F 33, S 8, H M 637235, I/A 31 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-28
Empresa: NANTA SA
Apoderado
- Buijsen Anne Sophie Huberdina Maria
- Chicharro Parages Beatriz Cayetana
- Diez Benito Gloria Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41150 , F 224, S 8, H M 301680, I/A 109 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-28
Empresa: TROUWFARMA SA
Apoderado Solidario
- Buijsen Anne Sophie Huberdina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39251 , F 67, S 8, H M 62578, I/A 77 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-28
Empresa: NUTRECO IBERIA SL
Apoderado Solidario
- Buijsen Anne Sophie Huberdina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38813 , F 19, S 8, H M 637235, I/A 28 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-28
Empresa: INGA FOOD SA
Apoderado
- Buijsen Anne Sophie Huberdina Maria
- Chicharro Parages Beatriz Cayetana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39251 , F 183, S 8, H M 214181, I/A 81 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-28
Empresa: TROUW NUTRITION ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Buijsen Anne Sophie Huberdina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42538 , F 140, S 8, H M 31103, I/A 112 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-28
Información de BUIJSEN ANNE SOPHIE HUBERDINA MARIA
Mostramos los datos de BUIJSEN ANNE SOPHIE HUBERDINA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUIJSEN ANNE SOPHIE HUBERDINA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos