CHICHARRO PARAGES BEATRIZ CAYETANA
Informe ejecutivo de CHICHARRO PARAGES BEATRIZ CAYETANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHICHARRO PARAGES BEATRIZ CAYETANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUTRECO ANIMAL NUTRITION IBERIA SA | Apoderado Solidario | 07/01/2024 | |
NUTRECO IBERIA SL | Apoderado Solidario | 11/12/2023 | |
NUTRECO ANIMAL NUTRITION IBERIA SA | Apoderado | 22/06/2023 | |
INGA FOOD SA | Apoderado | 24/02/2023 |
VINCULACIONES DE CHICHARRO PARAGES BEATRIZ CAYETANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHICHARRO PARAGES BEATRIZ CAYETANA
Empresa: NUTRECO ANIMAL NUTRITION IBERIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Buijsen Anne Sophie Huberdina Maria
- Chicharro Parages Beatriz Cayetana
- Diez Benito Gloria Maria
- Escarp Sans Nuria
- Garcia Garcia Beatriz
- Juan Monreal Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45784 , F 11, S 8, H M 301680, I/A 116 (07/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Empresa: NUTRECO IBERIA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Buijsen Anne Sophie Huberdina Maria
- Caja Del Prado Fernando
- Carmona Botana Patricia
- Chicharro Parages Beatriz Cayetana
- Couderc Pierre
- Del Campo Pastor Amalia Maria
- Delgado Garcia Jose Javier
- Fogliato Maria Veronica
- Juan Monreal Angel Luis
- Rendon Osorio Francy Yamilet
- Ribeiro Andre Santiago
- Ruiz Moreno Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45040 , F 33, S 8, H M 637235, I/A 31 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-28
Empresa: NANTA SA
Apoderado
- Buijsen Anne Sophie Huberdina Maria
- Chicharro Parages Beatriz Cayetana
- Diez Benito Gloria Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41150 , F 224, S 8, H M 301680, I/A 109 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-28
Empresa: INGA FOOD SA
Apoderado
- Buijsen Anne Sophie Huberdina Maria
- Chicharro Parages Beatriz Cayetana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39251 , F 183, S 8, H M 214181, I/A 81 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-28
Empresa: GRUPO SADA P A SA
Apoderado Mancomunado
- Alloggia Carrillo Yimmy Betlui
- Alloggia Carrillo Yimmy Betlui
- De Ancos Aracil Maria Elena
- De Ancos Aracil Maria Elena
- De Ancos Aracil Maria Elena
- De Ancos Aracil Maria Elena
- Fogliato Maria Veronica
- Olivan Romeo David
- Olivan Romeo David
- Quintana Rodriguez Maria Angeles
- Quintana Rodriguez Maria Angeles
- Velasco Arroyo Enrique
Apoderado Solidario
- Alloggia Carrillo Yimmy Betlui
- Chicharro Parages Beatriz Cayetana
- De Ancos Aracil Maria Elena
- De Ancos Aracil Maria Elena
- De Ancos Aracil Maria Elena
- De Ancos Aracil Maria Elena
- De Ancos Aracil Maria Elena
- Del Campo Pastor Amalia Maria
- Del Campo Pastor Amalia Maria
- Del Campo Pastor Amalia Maria
- Diez Benito Gloria Maria
- Escarp Sans Nuria
- Fernandez Del Pozo Maria Paloma
- Gomez De Bonilla Gonzalez Maria Elisa
- Gomez De Bonilla Gonzalez Maria Elisa
- Gomez De Bonilla Gonzalez Maria Elisa
- Gomez De Bonilla Gonzalez Maria Elisa
- Juan Monreal Angel Luis
- Olivan Romeo David
- Perez De La Torre Eva Maria
- Pielagos Ochoa Ana Maria
- Quintana Rodriguez Maria Angeles
- Rodriguez Cojo Raul
- Velasco Arroyo Enrique
- Villar Sanchez Beatriz
Apoderado
- Couderc Pierre
- Couderc Pierre
- Couderc Pierre
- Couderc Pierre
- Couderc Pierre
- Couderc Pierre
- Couderc Pierre
- Escarp Sans Nuria
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Gomez De Bonilla Gonzalez Maria Elisa
- Plana Iniesta Ana Maria
- Plana Iniesta Ana Maria
- Rodriguez Cojo Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44021 , F 63, S 8, H M 47366, I/A 176 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Empresa: GRUPO SADA P A SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Albarran Carrasco Jesus Angel
- Alloggia Carrillo Yimmy Betlui
- Alloggia Carrillo Yimmy Betlui
- Cala Carrillo Miguel
- De Ancos Aracil Maria Elena
- De Ancos Aracil Maria Elena
- De Ancos Aracil Maria Elena
- Diez Gata Jose Maria
- Diez Gata Jose Maria
- Doallo Alvarez Arturo
- Doallo Alvarez Arturo
- Doallo Alvarez Arturo
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Monton Aparicio Miguel Angel
- Navarro Gomez Alberto
- Onega Seoane Jose
- Quintana Rodriguez Maria Angeles
- Quintana Rodriguez Maria Angeles
- Rico Urueña Vicente
- Rico Urueña Vicente
- Rico Urueña Vicente
- Ruano Galan Susana
- Ruano Galan Susana
- Solla Babio Ricardo
- Solla Babio Ricardo
- Velasco Arroyo Enrique
- Viejo Martinez Miguel Angel
- Viejo Martinez Miguel Angel
Apoderado Solidario
- Aguilar Biot Estefania
- Alloggia Carrillo Yimmy Betlui
- Ayude Salgado Maria Fe
- Chicharro Parages Beatriz Cayetana
- De Ancos Aracil Maria Elena
- De Ancos Aracil Maria Elena
- De Ancos Aracil Maria Elena
- De Ancos Aracil Maria Elena
- Del Campo Pastor Amalia Maria
- Del Campo Pastor Amalia Maria
- Diez Benito Gloria Maria
- Diez Gata Jose Maria
- Doallo Alvarez Arturo
- Escarp Sans Nuria
- Esteban Rodriguez Bautista
- Fernandez Ortega Maria Patrocinio
- Fernandez Palomo Maria Paloma
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Garcia Nieto Isabel
- Gil Rodrigo Josefa
- Gomez De Bonilla Gonzalez Maria Elisa
- Gomez De Bonilla Gonzalez Maria Elisa
- Gomez Gonzalez Maria Elma
- Gonzalez Ardid Cristel
- Gonzalez De Carrasco Raquel
- Ibañez Lopez Jose
- Juan Monreal Angel Luis
- Olivan Romeo David
- Perez De La Torre Eva Maria
- Pielagos Ochoa Ana Maria
- Quintana Rodriguez Maria Angeles
- Rico Urueña Vicente
- Rodriguez Cojo Raul
- Ruano Galan Susana
- Solla Babio Ricardo
- Solla Babio Ricardo
- Velasco Arroyo Enrique
- Velasco Arroyo Enrique
- Velasco Arroyo Enrique
- Velasco Arroyo Enrique
- Vera Garcia Miriam
- Vicens Roig Francisco
- Viejo Martinez Miguel Angel
- Viejo Martinez Miguel Angel
- Villar Sanchez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40595 , F 135, S 8, H M 47366, I/A 157 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-28
Información de CHICHARRO PARAGES BEATRIZ CAYETANA
Mostramos los datos de CHICHARRO PARAGES BEATRIZ CAYETANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHICHARRO PARAGES BEATRIZ CAYETANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos