JUAN MONREAL ANGEL LUIS
Informe ejecutivo de JUAN MONREAL ANGEL LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE JUAN MONREAL ANGEL LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUTRECO ANIMAL NUTRITION IBERIA SA | Apoderado Solidario | 07/01/2024 | |
NUTRECO IBERIA SL | Apoderado Solidario | 11/12/2023 | |
NUTRECO SERVICIOS SA | Apoderado Solidario | 23/02/2023 | |
PIENSOS NANFOR SA | Apoderado Solidario | 14/03/2022 | |
AGRIFOOD HISPANIA SL | Apoderado Solidario | 04/10/2021 | |
AGROVIC ALIMENTACION SA | Apoderado Solidario | 08/09/2021 | |
INGA FOOD SA | Apoderado | 17/02/2021 |
VINCULACIONES DE JUAN MONREAL ANGEL LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN MONREAL ANGEL LUIS
Empresa: NUTRECO ANIMAL NUTRITION IBERIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45784 , F 11, S 8, H M 301680, I/A 116 (07/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Empresa: NUTRECO IBERIA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Buijsen Anne Sophie Huberdina Maria
- Caja Del Prado Fernando
- Carmona Botana Patricia
- Chicharro Parages Beatriz Cayetana
- Couderc Pierre
- Del Campo Pastor Amalia Maria
- Delgado Garcia Jose Javier
- Fogliato Maria Veronica
- Juan Monreal Angel Luis
- Rendon Osorio Francy Yamilet
- Ribeiro Andre Santiago
- Ruiz Moreno Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45040 , F 33, S 8, H M 637235, I/A 31 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-28
Empresa: NUTRECO SERVICIOS SA
Apoderado Solidario
- Juan Monreal Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38081 , F 41, S 8, H M 27037, I/A 118 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-28
Empresa: SADA P.A. CANARIAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Carrillo Yimmy Betlui Alloggia
- Couderc Pierre
- Couderc Pierre
- Couderc Pierre
- Couderc Pierre
- Couderc Pierre
- Couderc Pierre
- De Ancos Aracil Maria Elena
- De Ancos Aracil Maria Elena
- De Ancos Aracil Maria Elena
- Del Campo Pastor Amalia Maria
- Del Campo Pastor Amalia Maria
- Fernandez Del Pozo Maria Paloma
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Gomez De Bonilla Gonzalez Maria Elisa
- Gomez De Bonilla Gonzalez Maria Elisa
- Juan Monreal Angel Luis
- Plana Iniesta Ana Maria
- Plana Iniesta Ana Maria
- Quintana Rodriguez Maria Angeles
- Rodriguez Cojo Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3709 , F 87, S 8, H TF 1093, I/A 147 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-9-38
Empresa: GRUPO SADA P A SA
Apoderado Mancomunado
- Alloggia Carrillo Yimmy Betlui
- Alloggia Carrillo Yimmy Betlui
- De Ancos Aracil Maria Elena
- De Ancos Aracil Maria Elena
- De Ancos Aracil Maria Elena
- De Ancos Aracil Maria Elena
- Fogliato Maria Veronica
- Olivan Romeo David
- Olivan Romeo David
- Quintana Rodriguez Maria Angeles
- Quintana Rodriguez Maria Angeles
- Velasco Arroyo Enrique
Apoderado Solidario
- Alloggia Carrillo Yimmy Betlui
- Chicharro Parages Beatriz Cayetana
- De Ancos Aracil Maria Elena
- De Ancos Aracil Maria Elena
- De Ancos Aracil Maria Elena
- De Ancos Aracil Maria Elena
- De Ancos Aracil Maria Elena
- Del Campo Pastor Amalia Maria
- Del Campo Pastor Amalia Maria
- Del Campo Pastor Amalia Maria
- Diez Benito Gloria Maria
- Escarp Sans Nuria
- Fernandez Del Pozo Maria Paloma
- Gomez De Bonilla Gonzalez Maria Elisa
- Gomez De Bonilla Gonzalez Maria Elisa
- Gomez De Bonilla Gonzalez Maria Elisa
- Gomez De Bonilla Gonzalez Maria Elisa
- Juan Monreal Angel Luis
- Olivan Romeo David
- Perez De La Torre Eva Maria
- Pielagos Ochoa Ana Maria
- Quintana Rodriguez Maria Angeles
- Rodriguez Cojo Raul
- Velasco Arroyo Enrique
- Villar Sanchez Beatriz
Apoderado
- Couderc Pierre
- Couderc Pierre
- Couderc Pierre
- Couderc Pierre
- Couderc Pierre
- Couderc Pierre
- Couderc Pierre
- Escarp Sans Nuria
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Gomez De Bonilla Gonzalez Maria Elisa
- Plana Iniesta Ana Maria
- Plana Iniesta Ana Maria
- Rodriguez Cojo Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44021 , F 63, S 8, H M 47366, I/A 176 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Empresa: PIENSOS NANFOR SA
Apoderado Mancomunado
- Alloggia Carrillo Yimmy Betlui
- Alloggia Carrillo Yimmy Betlui
- Arias Barrau Hector
- Arias Barrau Hector
- Arias Barrau Hector
- Arias Barrau Hector
- Arias Barrau Hector
- Cordero Castillo Pedro Luis
- Cordero Castillo Pedro Luis
- Cordero Castillo Pedro Luis
- Cordero Castillo Pedro Luis
- De Ancos Aracil Maria Elena
- De Ancos Aracil Maria Elena
- Fogliato Maria Veronica
- Marcos Garcia Jose
- Quintana Rodriguez Maria Angeles
- Quintana Rodriguez Maria Angeles
- Rivera Martin Miguel
- Rivera Martin Miguel
- Rivera Martin Miguel
Apoderado Solidario
- Alloggia Carrillo Yimmy Betlui
- Arias Barrau Hector
- Arias Barrau Hector
- Arias Barrau Hector
- Arias Barrau Hector
- Ayude Salgado Maria Fe
- Cordero Castillo Pedro Luis
- Cordero Castillo Pedro Luis
- Cordero Castillo Pedro Luis
- De Ancos Aracil Maria Elena
- De Ancos Aracil Maria Elena
- Del Campo Pastor Amalia Maria
- Del Campo Pastor Amalia Maria
- Diez Benito Gloria Maria
- Fernandez Del Pozo Maria Paloma
- Gomez De Bonilla Gonzalez Maria Elisa
- Gomez De Bonilla Gonzalez Maria Elisa
- Juan Monreal Angel Luis
- Plana Iniesta Ana Maria
- Plana Iniesta Ana Maria
- Quintana Rodriguez Maria Angeles
- Rivera Martin Miguel
- Rodriguez Cojo Raul
- Rodriguez Cornes Maria Del Carmen
- Santiago Ribeiro Andre
- Santiago Ribeiro Andre
- Santiago Ribeiro Andre
- Santiago Ribeiro Andre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 116 , F 219, S 8, H SC 17905, I/A 80 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-15
Empresa: AGRIFOOD HISPANIA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Alloggia Carrillo Yimmy Betlui
- Couderc Pierre
- Couderc Pierre
- Couderc Pierre
- Couderc Pierre
- Couderc Pierre
- De Ancos Aracil Maria Elena
- De Ancos Aracil Maria Elena
- De Ancos Aracil Maria Elena
- Del Campo Pastor Amalia Maria
- Del Campo Pastor Amalia Maria
- Fernandez Del Pozo Maria Paloma
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Garcia Fuentes Enrique
- Gomez De Bonilla Gonzalez Maria Elisa
- Gomez De Bonilla Gonzalez Maria Elisa
- Juan Monreal Angel Luis
- Plana Iniesta Ana Maria
- Plana Iniesta Ana Maria
- Quintana Rodriguez Maria Angeles
- Quintana Rodriguez Maria Angeles
- Quintana Rodriguez Maria Angeles
- Rodriguez Cojo Raul
- Vazquez Fernandez Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38813 , F 8, S 8, H M 637235, I/A 21 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-28
Empresa: AGROVIC ALIMENTACION SA
Apoderado Mancomunado
- Alloggia Carrillo Yimmy Betlui
- Alloggia Carrillo Yimmy Betlui
- Alonso Usano Eugenia
- Biosca Angel Belen
- Cabrera Ponce De Leon Miguel
- Ceballos Bombin Ruben
- Cuesta Diaz Ricardo
- De Ancos Aracil Maria Elena
- Farre Prim Elies Ramon
- Farre Prim Elies Ramon
- Ferre Sanchez Marcelo Francisco
- Fogliato Maria Veronica
- Galan Gallardo Pedro
- Gimeno Gomez Rosa Maria
- Giner Amigo Jose Vicente
- Gorostiaga Liebana Miguel Oscar
- Guilmain Cortes Jose Carlos
- Lena Gutierrez Maria
- Marine Cuesta Gerard
- Picon Cabrera Maria Dolores
- Quintana Rodriguez Maria Angeles
- Quintana Rodriguez Maria Angeles
- Rendon Osorio Francy Yamilet
- Rubio Martinez Jose
- Sanchez Barrio Mariano
- Sanz Vicente Pedro
- Slocombe Ian
Apoderado Solidario
- Alloggia Carrillo Yimmy Betlui
- Alonso Usano Eugenia
- Biosca Angel Belen
- Blanco Perez Maria Esther
- Cabrera Ponce De Leon Miguel
- Cuesta Diaz Ricardo
- De Ancos Aracil Maria Elena
- Escarp Sans Nuria
- Farre Prim Elies Ramon
- Fernandez Ortega Maria Patrocinio
- Fernandez Roldan Jesus
- Ferre Sanchez Marcelo Francisco
- Galan Gallardo Pedro
- Garcia Campos Maria Pilar
- Garcia Donas Cervigon Guillermo
- Gimeno Gomez Rosa Maria
- Gimeno Gonzalez Francisco
- Giner Amigo Jose Vicente
- Gorostiaga Liebana Miguel Oscar
- Ibañez Lopez Jose
- Juan Monreal Angel Luis
- Lena Gutierrez Maria
- Marine Cuesta Gerard
- Muñoz Rodriguez Maria Idoia
- Queipo De Llano Navarro Gonzalo
- Quintana Rodriguez Maria Angeles
- Radio Pastor Fernando
- Rendon Osorio Francy Yamilet
- Rubio Martinez Jose
- Sanchez Barrio Mariano
- Sanchez Moreno Pedro
- Sanz Camarero Oscar
- Sanz Vicente Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41150 , F 204, S 8, H M 301680, I/A 94 (08/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-28
Empresa: TROUW NUTRITION ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35898 , F 180, S 8, H M 31103, I/A 105 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-28
Empresa: GRUPO SADA P A SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Aguilar Biot Estefania
- Del Campo Pastor Amalia Maria
- Esteban Rodriguez Bautista
- Gomez De Bonilla Gonzalez Maria Elisa
- Gomez De Bonilla Gonzalez Maria Elisa
- Gomez De Bonilla Gonzalez Maria Elisa
- Gomez Gonzalez Maria Elma
- Rodriguez Cojo Raul
- Ruano Galan Susana
- Solla Babio Ricardo
- Vicens Roig Francisco
- Viejo Martinez Miguel Angel
- Villar Sanchez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41008 , F 155, S 8, H M 47366, I/A 164 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-28
VER MAS ACTOS
Información de JUAN MONREAL ANGEL LUIS
Mostramos los datos de JUAN MONREAL ANGEL LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN MONREAL ANGEL LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos