MARTINEZ BARRIENTOS JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ BARRIENTOS JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTINEZ BARRIENTOS JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUTRECO ANIMAL NUTRITION IBERIA SA | Apoderado Mancomunado | 13/12/2023 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ BARRIENTOS JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ BARRIENTOS JUAN MANUEL
Empresa: NUTRECO ANIMAL NUTRITION IBERIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ayala Jean- Baptiste
- Caja Del Prado Fernando
- Caja Del Prado Fernando
- Caja Del Prado Fernando
- Corujo Fernandez Alfredo
- Couderc Pierre
- Couderc Pierre
- Couderc Pierre
- Couderc Pierre
- Couderc Pierre
- Delgado Garcia Jose Javier
- Delgado Garcia Jose Javier
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Fogliato Maria Veronica
- Joulins Thierry Andre Germain
- Peinado Gonzalez Joaquin
- Peinado Gonzalez Joaquin
- Peinado Gonzalez Joaquin
- Rendon Osorio Francy Yamilet
- Rendon Osorio Francy Yamilet
- Ribeiro Andre Santiago
- Ribeiro Andre Santiago
- Ribeiro Andre Santiago
- Ribeiro Andre Santiago
Apoderado Mancomunado
- Diaz Fernandez Pablo
- Lopez-loriente Fernandez Rafael
- Marcos Garcia Jose
- Martinez Barrientos Juan Manuel
- Ortiz Moyano Jose
- Reyes Serrate Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45784 , F 7, S 8, H M 301680, I/A 115 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-28
Empresa: PIENSOS NANFOR SA
Apoderado Mancomunado
- Castro Touceda Ernesto
- Collazo Trazar Ramon
- Martinez Barrientos Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 116 , F 211, S 8, H SC 17905, I/A 62 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-15
Empresa: NANTA SA
Apoderado Mancomunado
- Gorostiaga Liebana Miguel Oscar
- Lena Gutierrez Maria
- Martinez Barrientos Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34287 , F 210, S 8, H M 30511, I/A 172 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-28
Empresa: ALIMENTACION ANIMAL NANTA SL
Apoderado Mancomunado
- Martinez Barrientos Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34169 , F 184, S 8, H M 485176, I/A 44 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-28
Empresa: PIENSOS NANFOR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Martinez Barrientos Juan Manuel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 116 , F 202, S 8, H SC 17905, I/A 44 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-15
Empresa: CARGILL SL
Apoderado
- Albarran Martin Jose Antonio
- Alfonso Alvarez Carlos
- Alonso Gomez Jesus
- Aragon Manceras Aurora
- Arcas Castel Jose Luis
- Bee Chin Ho
- Bosch Zaragoza Jose Manuel
- Buira Gabelas Alonso
- Calvo Vaquero Martin
- Castillo Negro Jose
- Fernandez Roldan Jesus
- Garcia Donas Cervigon Guillermo
- Gutierrez Delgado Luciano
- Hans Steven Bleeker
- Hernandez Ferreiro Javier
- Ian Slocombe
- Jacobus Adriaan Van Den Hoek
- Joanna Gandy
- Laiz Carbajo Jesus
- Lasierra Marco Jorge
- Loriente Graus Andres
- Malcolm Sayer
- Marcos Garcia Jose
- Martinez Barrientos Juan Manuel
- Masot Tarrago Jaime
- Mateo Lopez Juan
- Noguera Torres Jorge
- Ortiz Moyano Jose
- Oton Perez Diego
- Palomo Rodriguez Maria Del Carmen
- Paul James Fox
- Peris Sospedra Maria De Los Desamparados
- Picon Cabrera Maria Dolores
- Porcar Gatell Ernesto
- Punta Sanchez Francisco
- Puyo Garcia Jose Luis
- Riera Prat Joan
- Rivera Martin Miguel Angel
- Roca Roca Gabriel
- Rodriguez Martin Jose Damian
- Rota Casellas Juan
- Sarah Collins
- Simo Soler Jaume
- Villan Lopez Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40995 , F 55, S 8, H B 232881, I/A 132 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-08
Empresa: CARGILL SL
Apoderado
- Martinez Barrientos Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40995 , F 33, S 8, H B 232881, I/A 95 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-08
Información de MARTINEZ BARRIENTOS JUAN MANUEL
Mostramos los datos de MARTINEZ BARRIENTOS JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ BARRIENTOS JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos