BUIRA GABELAS ALONSO
Informe ejecutivo de BUIRA GABELAS ALONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BUIRA GABELAS ALONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARGILL SL | Apoderado | 05/04/2011 | 09/02/2018 |
CARGILL SL | Apoderado | 20/01/2012 | 09/02/2018 |
CARGILL SL | Apoderado | 09/02/2018 | |
CARGILL SL | Apoderado | 21/03/2011 | |
CARGILL SL | Apoderado | 31/01/2011 | |
CARGILL SL | Apoderado | 29/01/2009 | 15/04/2010 |
CARGILL SL | Apoderado | 27/01/2010 | 15/04/2010 |
VINCULACIONES DE BUIRA GABELAS ALONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUIRA GABELAS ALONSO
Empresa: CARGILL SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Alison Mulholland
- Buira Gabelas Alonso
- Buira Gabelas Alonso
- David Collins
- Marie Higgings
- Nicholas Carter
- Nicola Louise Coughlan
- Tracey Anne Brazier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45344 , F 190, S 8, H B 232881, I/A 287 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-08
Empresa: CARGILL SL
Apoderado
- Buira Gabelas Alonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40995 , F 82, S 8, H B 232881, I/A 177 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-08
Empresa: CARGILL SL
Apoderado
- Buira Gabelas Alonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40995 , F 75, S 8, H B 232881, I/A 161 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-08
Empresa: CARGILL SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40995 , F 73, S 8, H B 232881, I/A 159 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-08
Empresa: CARGILL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40995 , F 67, S 8, H B 232881, I/A 150 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-08
Empresa: CARGILL SL
Apoderado
- Albarran Martin Jose Antonio
- Alfonso Alvarez Carlos
- Alonso Gomez Jesus
- Aragon Manceras Aurora
- Arcas Castel Jose Luis
- Bee Chin Ho
- Bosch Zaragoza Jose Manuel
- Buira Gabelas Alonso
- Calvo Vaquero Martin
- Castillo Negro Jose
- Fernandez Roldan Jesus
- Garcia Donas Cervigon Guillermo
- Gutierrez Delgado Luciano
- Hans Steven Bleeker
- Hernandez Ferreiro Javier
- Ian Slocombe
- Jacobus Adriaan Van Den Hoek
- Joanna Gandy
- Laiz Carbajo Jesus
- Lasierra Marco Jorge
- Loriente Graus Andres
- Malcolm Sayer
- Marcos Garcia Jose
- Martinez Barrientos Juan Manuel
- Masot Tarrago Jaime
- Mateo Lopez Juan
- Noguera Torres Jorge
- Ortiz Moyano Jose
- Oton Perez Diego
- Palomo Rodriguez Maria Del Carmen
- Paul James Fox
- Peris Sospedra Maria De Los Desamparados
- Picon Cabrera Maria Dolores
- Porcar Gatell Ernesto
- Punta Sanchez Francisco
- Puyo Garcia Jose Luis
- Riera Prat Joan
- Rivera Martin Miguel Angel
- Roca Roca Gabriel
- Rodriguez Martin Jose Damian
- Rota Casellas Juan
- Sarah Collins
- Simo Soler Jaume
- Villan Lopez Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40995 , F 55, S 8, H B 232881, I/A 132 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-08
Empresa: CARGILL SL
Apoderado
- Buira Gabelas Alonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40995 , F 51, S 8, H B 232881, I/A 123 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-08
Empresa: CARGILL SL
Apoderado
- Buira Gabelas Alonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40995 , F 13, S 8, H B 232881, I/A 63 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-08
Información de BUIRA GABELAS ALONSO
Mostramos los datos de BUIRA GABELAS ALONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUIRA GABELAS ALONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos