BENET CHACOPINO LUIS ANTONIO
Informe ejecutivo de BENET CHACOPINO LUIS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BENET CHACOPINO LUIS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEAUTIFULFOOD SL | Administrador Unico | 29/11/2019 | |
FABRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/07/2019 | |
FAMOSA ANIMATION SL | Apoderado | 25/06/2019 | |
BEAUTIFULFOOD SL | Socio Unico | 30/12/2016 | |
PLAYA BONITA SL | Apoderado | 05/08/2014 |
VINCULACIONES DE BENET CHACOPINO LUIS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENET CHACOPINO LUIS ANTONIO
Empresa: PUERTABONITA SL
Apoderado Solidario
- Benet Chacopino Luis Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8921, L 6207, F 42, S 8, H V 130143, I/A 15 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-46
Empresa: BEAUTIFULFOOD SL
Administrador Unico
- Benet Chacopino Luis Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10198, L 7480, F 45, S 8, H V 173339, I/A 5 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-235-46
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alhambra Pascual Luis Francisco
- Almoyna Sales Jose Ramon
- Benet Chacopino Luis Antonio
- Bravo Alonso Valentin
- Casas Pancorbo Emma
- Castañeda Lozano Teodoro
- Cuesta Peña Oscar
- Esteo Diaz Jose Manuel
- Giner Gorriti Santiago
- Gutierrez Cano Jose Ignacio
- Molina Ruiz Daniel
- Moreno Niño Maria-jose
- Nie Jinxian
- Ocaña Lopez Manuel
- Olmos Arriba Luis Alberto
- Prunera Casado Laia
- Ramon Romeu Rocio
- Rivera Fernandez Teresa
- Rodriguez Martinez Jose Manuel
- Rougeot Marie Eve
- Sanchez Prieto Javier
- Serrano Sanchez Ramon
- Toledo Delgado Jose Miguel
- Vallee Mathieu Roland
- Vila Tormo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4182 , F 67, S 8, H A 103414, I/A 54 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-03
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alhambra Pascual Luis Francisco
- Almoyna Sales Jose Ramon
- Benet Chacopino Luis Antonio
- Bravo Alonso Valentin
- Casas Pancorbo Emma
- Castañeda Lozano Teodoro
- Cuesta Peña Oscar
- Esteo Diaz Jose Manuel
- Giner Gorriti Santiago
- Gutierrez Cano Jose Ignacio
- Molina Ruiz Daniel
- Moreno Niño Maria-jose
- Nie Jinxian
- Ocaña Lopez Manuel
- Olmos Arriba Luis Alberto
- Prunera Casado Laia
- Ramon Romeu Rocio
- Rivera Fernandez Teresa
- Rodriguez Martinez Jose Manuel
- Rougeot Marie Eve
- Sanchez Prieto Javier
- Serrano Sanchez Ramon
- Toledo Delgado Jose Miguel
- Vallee Mathieu Roland
- Vila Tormo Jose Luis
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4182 , F 66, S 8, H A 103414, I/A 53 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-03
Apoderado Mancomunado Solidario
- Benet Chacopino Luis Antonio
- Toledo Delgado Jose Miguel
- Vallee Mathieu Roland
Apoderado Solidario
- Alhambra Pascual Luis Francisco
- Almoyna Sales Jose Ramon
- Bravo Alonso Valentin
- Casas Pancorbo Emma
- Castañeda Lozano Teodoro
- Cuesta Peña Oscar
- Esteo Diaz Jose Manuel
- Giner Gorriti Santiago
- Gutierrez Cano Jose Ignacio
- Molina Ruiz Daniel
- Moreno Niño Maria-jose
- Ocaña Lopez Manuel
- Olmos Arriba Luis Alberto
- Prunera Casado Laia
- Rivera Fernandez Teresa
- Rodriguez Martinez Jose Manuel
- Sanchez Prieto Javier
- Vila Tormo Jose Luis
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4182 , F 66, S 8, H A 103414, I/A 53 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-03
Empresa: FAMOSA ANIMATION SL
Apoderado
- Alhambra Pascual Luis Francisco
- Almoyna Sales Jose Ramon
- Benet Chacopino Luis Antonio
- Bravo Alonso Valentin
- Casas Pancorbo Emma
- Castañeda Lozano Teodoro
- Cuesta Peña Oscar
- Esteo Diaz Jose Manuel
- Giner Gorriti Santiago
- Gutierrez Cano Jose Ignacio
- Molina Ruiz Daniel
- Moreno Niño Maria-jose
- Nie Jinxian
- Ocaña Lopez Manuel
- Olmos Arriba Luis Alberto
- Prunera Casado Laia
- Ramon Romeu Rocio
- Rivera Fernandez Teresa
- Rodriguez Martinez Jose Manuel
- Rodriguez Polo Maria Gema
- Rougeot Marie Eve
- Sanchez Prieto Javier
- Serrano Sanchez Ramon
- Toledo Delgado Jose Miguel
- Vallee Mathieu Roland
- Vila Tormo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33121 , F 168, S 8, H M 596087, I/A 20 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-28
Empresa: FAMOSA ANIMATION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Benet Chacopino Luis Antonio
- Toledo Delgado Jose Miguel
- Vallee Mathieu Roland
Apoderado Solidario
- Almoyna Sales Jose Ramon
- Bravo Alonso Valentin
- Casas Pancorbo Emma
- Castañeda Lozano Teodoro
- Cuesta Peña Oscar
- Esteo Diaz Jose Manuel
- Giner Gorriti Santiago
- Gutierrez Cano Jose Ignacio
- Moreno Niño Maria-jose
- Ocaña Lopez Manuel
- Olmos Arriba Luis Alberto
- Rivera Fernandez Teresa
- Rodriguez Martinez Jose Manuel
- Rougeot Marie Eve
- Sanchez Prieto Javier
- Vila Tormo Jose Luis
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33121 , F 168, S 8, H M 596087, I/A 20 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-28
Empresa: FAMOSA HOLDINGS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35061 , F 8, S 8, H M 499611, I/A 23 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
Empresa: BEAUTIFULFOOD SL
Nuevo Socio Único
- Benet Chacopino Luis Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10198, L 7480, F 45, S 8, H V 173339, I/A 4 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-46
Empresa: FAMOSA ANIMATION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Benet Chacopino Luis Antonio
- Del Rio Hernandez Fernando
- Fernandez Aguado Antonio
- Sanchez Sanchez Miguel
- Toledo Delgado Jose Miguel
- Vallee Mathieu Roland
Apoderado Solidario
- Almoyna Sales Jose Ramon
- Bravo Alonso Valentin
- Casas Pancorbo Emma
- Castañeda Lozano Teodoro
- Correia Da Silva De Morais Marta
- Cuesta Peña Oscar
- Esteo Diaz Jose Manuel
- Giner Gorriti Santiago
- Gutierrez Cano Jose Ignacio
- Moreno Niño Maria-jose
- Ocaña Lopez Manuel
- Olmos Arriba Luis Alberto
- Ortiz Gomis Lidia
- Razdar Recio Farahnaz
- Rivera Fernandez Teresa
- Rodriguez Martinez Jose Manuel
- Rougeot Marie Eve
- Sanchez Prieto Javier
- Vila Tormo Jose Luis
- Zaera Cabrero Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33121 , F 159, S 8, H M 596087, I/A 5 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-28
VER MAS ACTOS
Información de BENET CHACOPINO LUIS ANTONIO
Mostramos los datos de BENET CHACOPINO LUIS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENET CHACOPINO LUIS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos