ESTEO DIAZ JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de ESTEO DIAZ JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESTEO DIAZ JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAMOSA HOLDINGS SL | Apoderado | 02/03/2023 | |
FABRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL SA | Apoderado Solidario | 11/07/2022 | |
FAMOSA ANIMATION SL | Apoderado Solidario | 29/06/2022 | |
FAMOSA HOLDINGS SL | Apoderado Solidario | 29/06/2022 | |
PLAY BY PLAY TOYS AND NOVELTIES EUROPE SA | Apoderado Solidario | 22/06/2022 | |
GIOCHI PREZIOSI ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/07/2021 | |
FABRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/07/2019 | |
FAMOSA ANIMATION SL | Apoderado | 25/06/2019 | |
FAMOSA HOLDINGS SL | Apoderado | 21/06/2019 | |
PLAY BY PLAY TOYS AND NOVELTIES EUROPE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/05/2019 |
VINCULACIONES DE ESTEO DIAZ JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEO DIAZ JOSE MANUEL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteo Diaz Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4364 , F 57, S 8, H A 103414, I/A 79 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-03
Empresa: FAMOSA HOLDINGS SL
Apoderado
- Esteo Diaz Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40096 , F 66, S 8, H M 499611, I/A 44 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteo Diaz Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11078, L 8356, F 84, S 8, H V 25687, I/A 116 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-46
Apoderado Solidario
- Casanueva Cruzate Juan Manuel
- Esteo Diaz Jose Manuel
- Moreno Ceballos David
- Moreno Niño Maria-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4364 , F 55, S 8, H A 103414, I/A 73 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-03
Empresa: FAMOSA HOLDINGS SL
Apoderado Solidario
- Casanueva Cruzate Juan Manuel
- Esteo Diaz Jose Manuel
- Moreno Ceballos David
- Moreno Niño Maria-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40096 , F 64, S 8, H M 499611, I/A 39 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-28
Empresa: FAMOSA ANIMATION SL
Apoderado Solidario
- Casanueva Cruzate Juan Manuel
- Esteo Diaz Jose Manuel
- Moreno Ceballos David
- Moreno Niño Maria-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39332 , F 39, S 8, H M 596087, I/A 31 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-28
Apoderado Solidario
- Casanueva Cruzate Juan Manuel
- Esteo Diaz Jose Manuel
- Moreno Ceballo David
- Moreno Niño Maria-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11078, L 8356, F 83, S 8, H V 25687, I/A 112 (22/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-46
Empresa: GIOCHI PREZIOSI ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46376 , F 168, S 8, H B 226544, I/A 50 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alhambra Pascual Luis Francisco
- Almoyna Sales Jose Ramon
- Benet Chacopino Luis Antonio
- Bravo Alonso Valentin
- Casas Pancorbo Emma
- Castañeda Lozano Teodoro
- Cuesta Peña Oscar
- Esteo Diaz Jose Manuel
- Giner Gorriti Santiago
- Gutierrez Cano Jose Ignacio
- Molina Ruiz Daniel
- Moreno Niño Maria-jose
- Nie Jinxian
- Ocaña Lopez Manuel
- Olmos Arriba Luis Alberto
- Prunera Casado Laia
- Ramon Romeu Rocio
- Rivera Fernandez Teresa
- Rodriguez Martinez Jose Manuel
- Rougeot Marie Eve
- Sanchez Prieto Javier
- Serrano Sanchez Ramon
- Toledo Delgado Jose Miguel
- Vallee Mathieu Roland
- Vila Tormo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4182 , F 67, S 8, H A 103414, I/A 54 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-03
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alhambra Pascual Luis Francisco
- Almoyna Sales Jose Ramon
- Bravo Alonso Valentin
- Casas Pancorbo Emma
- Castañeda Lozano Teodoro
- Cuesta Peña Oscar
- Esteo Diaz Jose Manuel
- Giner Gorriti Santiago
- Gutierrez Cano Jose Ignacio
- Lopez Garcia Paola Adriana
- Molina Ruiz Daniel
- Moreno Niño Maria-jose
- Nie Jinxian
- Ocaña Lopez Manuel
- Olmos Arriba Luis Alberto
- Prunera Casado Laia
- Ramon Romeu Rocio
- Rivera Fernandez Teresa
- Rodriguez Martinez Jose Manuel
- Rougeot Marie Eve
- Sanchez Prieto Javier
- Serrano Sanchez Ramon
- Toledo Delgado Jose Miguel
- Vallee Mathieu Roland
- Vicente Lizama Maria Jose
- Vila Tormo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10152, L 7434, F 163, S 8, H V 25687, I/A 96 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-46
VER MAS ACTOS
Información de ESTEO DIAZ JOSE MANUEL
Mostramos los datos de ESTEO DIAZ JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEO DIAZ JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos