PRUNERA CASADO LAIA
Informe ejecutivo de PRUNERA CASADO LAIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PRUNERA CASADO LAIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTA LUCIA SA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado Solidario | 22/10/2021 |
VINCULACIONES DE PRUNERA CASADO LAIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRUNERA CASADO LAIA
Apoderado Solidario
- Prunera Casado Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31196 , F 133, S 8, H M 13569, I/A 224 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Portabella Bertrand Eduardo
- Prunera Casado Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4182 , F 69, S 8, H A 103414, I/A 61 (22/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-03
Apoderado Mancomunado Solidario
- Prunera Casado Laia
Apoderado
- Prunera Casado Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10152, L 7434, F 192, S 8, H V 25687, I/A 102 (17/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-78-46
Empresa: FAMOSA ANIMATION SL
Apoderado Solidario
- Prunera Casado Laia
Apoderado
- Prunera Casado Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39332 , F 34, S 8, H M 596087, I/A 25 (14/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-76-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alhambra Pascual Luis Francisco
- Almoyna Sales Jose Ramon
- Benet Chacopino Luis Antonio
- Bravo Alonso Valentin
- Casas Pancorbo Emma
- Castañeda Lozano Teodoro
- Cuesta Peña Oscar
- Esteo Diaz Jose Manuel
- Giner Gorriti Santiago
- Gutierrez Cano Jose Ignacio
- Molina Ruiz Daniel
- Moreno Niño Maria-jose
- Nie Jinxian
- Ocaña Lopez Manuel
- Olmos Arriba Luis Alberto
- Prunera Casado Laia
- Ramon Romeu Rocio
- Rivera Fernandez Teresa
- Rodriguez Martinez Jose Manuel
- Rougeot Marie Eve
- Sanchez Prieto Javier
- Serrano Sanchez Ramon
- Toledo Delgado Jose Miguel
- Vallee Mathieu Roland
- Vila Tormo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4182 , F 67, S 8, H A 103414, I/A 54 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-03
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alhambra Pascual Luis Francisco
- Almoyna Sales Jose Ramon
- Bravo Alonso Valentin
- Casas Pancorbo Emma
- Castañeda Lozano Teodoro
- Cuesta Peña Oscar
- Esteo Diaz Jose Manuel
- Giner Gorriti Santiago
- Gutierrez Cano Jose Ignacio
- Lopez Garcia Paola Adriana
- Molina Ruiz Daniel
- Moreno Niño Maria-jose
- Nie Jinxian
- Ocaña Lopez Manuel
- Olmos Arriba Luis Alberto
- Prunera Casado Laia
- Ramon Romeu Rocio
- Rivera Fernandez Teresa
- Rodriguez Martinez Jose Manuel
- Rougeot Marie Eve
- Sanchez Prieto Javier
- Serrano Sanchez Ramon
- Toledo Delgado Jose Miguel
- Vallee Mathieu Roland
- Vicente Lizama Maria Jose
- Vila Tormo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10152, L 7434, F 163, S 8, H V 25687, I/A 96 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-46
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alhambra Pascual Luis Francisco
- Almoyna Sales Jose Ramon
- Benet Chacopino Luis Antonio
- Bravo Alonso Valentin
- Casas Pancorbo Emma
- Castañeda Lozano Teodoro
- Cuesta Peña Oscar
- Esteo Diaz Jose Manuel
- Giner Gorriti Santiago
- Gutierrez Cano Jose Ignacio
- Molina Ruiz Daniel
- Moreno Niño Maria-jose
- Nie Jinxian
- Ocaña Lopez Manuel
- Olmos Arriba Luis Alberto
- Prunera Casado Laia
- Ramon Romeu Rocio
- Rivera Fernandez Teresa
- Rodriguez Martinez Jose Manuel
- Rougeot Marie Eve
- Sanchez Prieto Javier
- Serrano Sanchez Ramon
- Toledo Delgado Jose Miguel
- Vallee Mathieu Roland
- Vila Tormo Jose Luis
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4182 , F 66, S 8, H A 103414, I/A 53 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-03
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Alhambra Pascual Luis Francisco
- Almoyna Sales Jose Ramon
- Bravo Alonso Valentin
- Casas Pancorbo Emma
- Castañeda Lozano Teodoro
- Cuesta Peña Oscar
- Esteo Diaz Jose Manuel
- Giner Gorriti Santiago
- Gutierrez Cano Jose Ignacio
- Molina Ruiz Daniel
- Moreno Niño Maria-jose
- Ocaña Lopez Manuel
- Olmos Arriba Luis Alberto
- Prunera Casado Laia
- Rivera Fernandez Teresa
- Rodriguez Martinez Jose Manuel
- Sanchez Prieto Javier
- Vila Tormo Jose Luis
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4182 , F 66, S 8, H A 103414, I/A 53 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-03
Empresa: FAMOSA ANIMATION SL
Apoderado
- Alhambra Pascual Luis Francisco
- Almoyna Sales Jose Ramon
- Benet Chacopino Luis Antonio
- Bravo Alonso Valentin
- Casas Pancorbo Emma
- Castañeda Lozano Teodoro
- Cuesta Peña Oscar
- Esteo Diaz Jose Manuel
- Giner Gorriti Santiago
- Gutierrez Cano Jose Ignacio
- Molina Ruiz Daniel
- Moreno Niño Maria-jose
- Nie Jinxian
- Ocaña Lopez Manuel
- Olmos Arriba Luis Alberto
- Prunera Casado Laia
- Ramon Romeu Rocio
- Rivera Fernandez Teresa
- Rodriguez Martinez Jose Manuel
- Rodriguez Polo Maria Gema
- Rougeot Marie Eve
- Sanchez Prieto Javier
- Serrano Sanchez Ramon
- Toledo Delgado Jose Miguel
- Vallee Mathieu Roland
- Vila Tormo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33121 , F 168, S 8, H M 596087, I/A 20 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alhambra Pascual Luis Francisco
- Almoyna Sales Jose Ramon
- Bravo Alonso Valentin
- Casas Pancorbo Emma
- Castañeda Lozano Teodoro
- Cuesta Peña Oscar
- Esteo Diaz Jose Manuel
- Giner Gorriti Santiago
- Gutierrez Cano Jose Ignacio
- Lopez Garcia Paola Adriana
- Molina Ruiz Daniel
- Moreno Niño Maria-jose
- Nie Jinxian
- Ocaña Lopez Manuel
- Olmos Arriba Luis Alberto
- Prunera Casado Laia
- Ramon Romeu Rocio
- Rivera Fernandez Teresa
- Rodriguez Martinez Jose Manuel
- Rougeot Marie Eve
- Sanchez Prieto Javier
- Serrano Sanchez Ramon
- Toledo Delgado Jose Miguel
- Vallee Mathieu Roland
- Vicente Lizama Maria Jose
- Vila Tormo Jose Luis
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10152, L 7434, F 162, S 8, H V 25687, I/A 95 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-46
VER MAS ACTOS
Información de PRUNERA CASADO LAIA
Mostramos los datos de PRUNERA CASADO LAIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRUNERA CASADO LAIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos