ZAERA CABRERO EVA MARIA
Informe ejecutivo de ZAERA CABRERO EVA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ZAERA CABRERO EVA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FABRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL SA | Apoderado Solidario | 14/07/2016 | 13/07/2017 |
FAMOSA ANIMATION SL | Apoderado Solidario | 07/09/2016 | 12/07/2017 |
PLAY BY PLAY TOYS AND NOVELTIES EUROPE SA | Apoderado Solidario | 05/09/2016 | 06/06/2017 |
VINCULACIONES DE ZAERA CABRERO EVA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAERA CABRERO EVA MARIA
Apoderado Solidario
- Zaera Cabrero Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3478 , F 53, S 8, H A 103414, I/A 42 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-03
Empresa: FAMOSA ANIMATION SL
Apoderado Solidario
- Zaera Cabrero Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33121 , F 163, S 8, H M 596087, I/A 10 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-28
Apoderado Solidario
- Zaera Cabrero Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10152, L 7434, F 158, S 8, H V 25687, I/A 86 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-46
Empresa: FAMOSA ANIMATION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Almoyna Sales Jose Ramon
- Bravo Alonso Valentin
- Casas Pancorbo Emma
- Castañeda Lozano Teodoro
- Correia Da Silva De Morais Marta
- Cuesta Peña Oscar
- Esteo Diaz Jose Manuel
- Giner Gorriti Santiago
- Gutierrez Cano Jose Ignacio
- Moreno Niño Maria-jose
- Ocaña Lopez Manuel
- Olmos Arriba Luis Alberto
- Ortiz Gomis Lidia
- Razdar Recio Farahnaz
- Rivera Fernandez Teresa
- Rodriguez Martinez Jose Manuel
- Rougeot Marie Eve
- Sanchez Prieto Javier
- Vila Tormo Jose Luis
- Zaera Cabrero Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33121 , F 159, S 8, H M 596087, I/A 5 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Almoyna Sales Jose Ramon
- Bravo Alonso Valentin
- Casas Pancorbo Emma
- Castañeda Lozano Teodoro
- Cuesta Peña Oscar
- Da Silva De Morais Marta Correia
- Esteo Diaz Jose Manuel
- Giner Gorriti Santiago
- Gutierrez Cano Jose Ignacio
- Lopez Garcia Paola Adriana
- Moreno Niño Maria-jose
- Ocaña Lopez Manuel
- Olmos Arriba Luis Alberto
- Ortiz Gomis Lidia
- Ramon Romeu Rocio
- Razdar Recio Farahnaz
- Rivera Fernandez Teresa
- Rodriguez Martinez Jose Manuel
- Rougeot Marie Eve
- Sanchez Prieto Javier
- Vicente Lizama Maria Jose
- Vila Tormo Jose Luis
- Zaera Cabrero Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9231, L 6514, F 207, S 8, H V 25687, I/A 80 (05/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Alhambra Pascual Luis Francisco
- Almoyna Sales Jose Ramon
- Bravo Alonso Valentin
- Casas Pancorbo Emma
- Castañeda Lozano Teodoro
- Correia Da Silva De Morais Marta
- Cuesta Peña Oscar
- Esteo Diaz Jose Manuel
- Giner Gorriti Santiago
- Gutierrez Cano Jose Ignacio
- Moreno Niño Maria-jose
- Nie Jinxian
- Ocaña Lopez Manuel
- Olmos Arriba Luis Alberto
- Ortiz Gomis Lidia
- Razdar Recio Farahnaz
- Rivera Fernandez Teresa
- Rodriguez Martinez Jose Manuel
- Sanchez Prieto Javier
- Vila Tormo Jose Luis
- Zaera Cabrero Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3478 , F 51, S 8, H A 103414, I/A 38 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-140-03
Información de ZAERA CABRERO EVA MARIA
Mostramos los datos de ZAERA CABRERO EVA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAERA CABRERO EVA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos