BAUMGARTNER CHARLES-ANTOINE
Informe ejecutivo de BAUMGARTNER CHARLES-ANTOINE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE BAUMGARTNER CHARLES-ANTOINE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES PALACETE DEL CERRILLO SL | Apoderado | 23/12/2019 | |
PROMOCIONES PALACETE DEL CERRILLO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/02/2010 | 23/12/2019 |
ALTAMIRA TURNAROUND SL | Apoderado | 01/07/2014 | 30/12/2015 |
NUIT & JOUR PROJECTIONS SL | Apoderado | 25/10/2011 | |
PROMOCIONES PALACETE DEL CERRILLO SL | Apoderado | 04/03/2010 | 30/05/2011 |
PROMOCIONES PALACETE DEL CERRILLO SL | Apoderado | 16/10/2010 | 30/05/2011 |
PROMOCIONES PALACETE DEL CERRILLO SL | Consejero | 27/05/2011 | |
DESARROLLOS INMOBILIARIOS MAKALU SL | Apoderado | 27/05/2011 | |
BOUYGUES INMOBILIARIA SA | Apoderado | 08/02/2011 | 13/05/2011 |
PARQUE EMPRESARIAL CRISTALIA SL | Apoderado | 15/04/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BAUMGARTNER CHARLES-ANTOINE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAUMGARTNER CHARLES-ANTOINE
Empresa: PROMOCIONES PALACETE DEL CERRILLO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alastrue Pinilla Antonio
- Baumgartner Charles-antoine
- Fernandes Viegas Aniceto
- Maeztu Gonzalez Juan Carlos
- Mantecon Sancho Miguel
- Morales Paules Jose
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Baumgartner Charles-antoine
- Mantecon Sancho Miguel
- Perez Aguilera Juan Antonio
- Perez Aguilera Juan Antonio
- Vidal Andujar Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28128 , F 43, S 8, H M 381971, I/A 38 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-28
Empresa: ALTAMIRA TURNAROUND SL
Apoderado
- Baumgartner Charles-antoine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32291 , F 151, S 8, H M 581208, I/A 2 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-28
Empresa: NUIT & JOUR PROJECTIONS SL
Apoderado
- Baumgartner Charles-antoine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28483 , F 30, S 8, H M 372180, I/A 18 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-28
Empresa: PROMOCIONES PALACETE DEL CERRILLO SL
Apoderado
- Baumgartner Charles-antoine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28128 , F 37, S 8, H M 381971, I/A 21 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-28
Empresa: DESARROLLOS INMOBILIARIOS MAKALU SL
Apoderado
- Baumgartner Charles-antoine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21419 , F 215, S 8, H M 380935, I/A 26 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-28
Empresa: PROMOCIONES PALACETE DEL CERRILLO SL
Consejero
- Baumgartner Charles-antoine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28128 , F 37, S 8, H M 381971, I/A 20 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-28
Empresa: BOUYGUES INMOBILIARIA SA
Apoderado
- Baumgartner Charles-antoine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20964 , F 163, S 8, H M 53913, I/A 105 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Empresa: PARQUE EMPRESARIAL CRISTALIA SL
Apoderado
- Baumgartner Charles-antoine
- Baumgartner Charles-antoine
- Baumgartner Charles-antoine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18572 , F 225, S 8, H M 55476, I/A 60 (15/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-28
Empresa: BOUYGUES INMOBILIARIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20964 , F 161, S 8, H M 53913, I/A 103 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-28
Empresa: BOUYGUES INMOBILIARIA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20964 , F 161, S 8, H M 53913, I/A 103 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-28
VER MAS ACTOS
Información de BAUMGARTNER CHARLES-ANTOINE
Mostramos los datos de BAUMGARTNER CHARLES-ANTOINE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAUMGARTNER CHARLES-ANTOINE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos