ALTAMIRA TURNAROUND SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Monteverde, 65
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALTAMIRA TURNAROUND SL
CIF B86999745
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 24/04/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Bm Gestion Active S.P.R.L
VINCULACIONES DE ALTAMIRA TURNAROUND SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALTAMIRA TURNAROUND SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baumgartner Charles-antoine | Apoderado | 01/07/2014 | 30/12/2015 |
Benoit Robert Anne Marie Francois | Administrador Unico | 22/05/2014 | 30/12/2015 |
Benoit Robert Anne Marie Francois | Liquidador | 30/12/2015 | 30/12/2015 |
Bm Gestion Active S.P.R.L | Socio Unico | 22/05/2014 | 30/12/2015 |
ACTOS BORME DE ALTAMIRA TURNAROUND SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32291 , F 152, S 8, H M 581208, I/A 3 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32291 , F 152, S 8, H M 581208, I/A 3 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32291 , F 152, S 8, H M 581208, I/A 3 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32291 , F 152, S 8, H M 581208, I/A 3 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32291 , F 151, S 8, H M 581208, I/A 2 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32291 , F 150, S 8, H M 581208, I/A 1 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32291 , F 150, S 8, H M 581208, I/A 1 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-28
Dirección:C/ MONTEVERDE, 65, (MADRID)
Comienzo de operaciones:24/04/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La participación en el capital y en la gestión de otras sociedades, mediante la prestación de servicios de asesoramiento y gestión integral de empresas, su representación en los diversos sectores en que puedan estar interesadas y la inicialización e implementación de procesos,..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32291 , F 150, S 8, H M 581208, I/A 1 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-28