BENOIT ROBERT ANNE MARIE FRANCOIS
Informe ejecutivo de BENOIT ROBERT ANNE MARIE FRANCOIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BENOIT ROBERT ANNE MARIE FRANCOIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTABERGA SL | Liquidador | 01/06/2016 | 01/06/2016 |
ALTABERGA SL | Administrador Unico | 11/07/2014 | 01/06/2016 |
ALTAMIRA TURNAROUND SL | Administrador Unico | 22/05/2014 | 30/12/2015 |
ALTAMIRA TURNAROUND SL | Liquidador | 30/12/2015 | 30/12/2015 |
VINCULACIONES DE BENOIT ROBERT ANNE MARIE FRANCOIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENOIT ROBERT ANNE MARIE FRANCOIS
Empresa: ALTABERGA SL
Liquidador
- Benoit Robert Anne Marie Francois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34679 , F 196, S 8, H M 623789, I/A 3 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-28
Empresa: ALTABERGA SL
Administrador Unico
- Benoit Robert Anne Marie Francois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34679 , F 196, S 8, H M 623789, I/A 3 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-28
Empresa: ALTAMIRA TURNAROUND SL
Liquidador
- Benoit Robert Anne Marie Francois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32291 , F 152, S 8, H M 581208, I/A 3 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-28
Empresa: ALTAMIRA TURNAROUND SL
Administrador Unico
- Benoit Robert Anne Marie Francois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32291 , F 152, S 8, H M 581208, I/A 3 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-28
Empresa: ALTABERGA SL
Administrador Unico
- Benoit Robert Anne Marie Francois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43892 , F 133, S 8, H B 441124, I/A 2 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-08
Empresa: ALTAMIRA TURNAROUND SL
Administrador Unico
- Benoit Robert Anne Marie Francois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32291 , F 150, S 8, H M 581208, I/A 1 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-28
Información de BENOIT ROBERT ANNE MARIE FRANCOIS
Mostramos los datos de BENOIT ROBERT ANNE MARIE FRANCOIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENOIT ROBERT ANNE MARIE FRANCOIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos