ALTABERGA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sotillo, 16
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALTABERGA SL
CIF B66101445
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 02/08/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALTABERGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALTABERGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benoit Robert Anne Marie Francois | Liquidador | 01/06/2016 | 01/06/2016 |
Benoit Robert Anne Marie Francois | Administrador Unico | 11/07/2014 | 01/06/2016 |
Josef Laurens Jansen | Administrador Unico | 06/08/2013 | 11/07/2014 |
ACTOS BORME DE ALTABERGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34679 , F 196, S 8, H M 623789, I/A 3 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34679 , F 196, S 8, H M 623789, I/A 3 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34679 , F 196, S 8, H M 623789, I/A 3 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34679 , F 196, S 8, H M 623789, I/A 3 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-28
- C/ SOTILLO 16, D (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34679 , F 196, S 8, H M 623789, I/A 2 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-28
- CAMBIO DE SOCIO UNICO PASANDO A SER EL NUEVO SOCIO UNICO DON BENOIT ROBERT ANNE MARIE FRANCOIS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43892 , F 133, S 8, H B 441124, I/A 2 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43892 , F 133, S 8, H B 441124, I/A 2 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43892 , F 133, S 8, H B 441124, I/A 2 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL,SIENDO EL UNICO SOCIO DON JOSEF LAURENS JANSEN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43892 , F 133, S 8, H B 441124, I/A 1 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43892 , F 133, S 8, H B 441124, I/A 1 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-08