MAZOYER ERIC PHILIPPE MARIE
Informe ejecutivo de MAZOYER ERIC PHILIPPE MARIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MAZOYER ERIC PHILIPPE MARIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOUYGUES INMOBILIARIA SA | Apoderado | 27/06/2013 | |
PARQUE EMPRESARIAL CRISTALIA SL | Apoderado | 02/10/2012 | |
BOUYGUES INMOBILIARIA SA | Apoderado | 17/11/2011 | |
PARQUE EMPRESARIAL CRISTALIA SL | Apoderado | 16/11/2011 | |
BOUYGUES INMOBILIARIA SA | Apoderado | 08/02/2011 | |
PARQUE EMPRESARIAL CRISTALIA SL | Apoderado | 08/02/2011 |
VINCULACIONES DE MAZOYER ERIC PHILIPPE MARIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAZOYER ERIC PHILIPPE MARIE
Empresa: BOUYGUES INMOBILIARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Guillemin Eric Jean Charles
- Mazoyer Eric Philippe Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20964 , F 181, S 8, H M 53913, I/A 134 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-28
Empresa: BOUYGUES INMOBILIARIA SA
Consejero Delegado
- Mazoyer Eric Philippe Marie
Consejero
- Guillemin Eric Jean Charles
- Mazoyer Eric Philippe Marie
Presidente
- Mazoyer Eric Philippe Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20964 , F 181, S 8, H M 53913, I/A 134 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-28
Empresa: BOUYGUES INMOBILIARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20964 , F 181, S 8, H M 53913, I/A 133 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-28
Empresa: BOUYGUES INMOBILIARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20964 , F 179, S 8, H M 53913, I/A 131 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-28
Empresa: BOUYGUES IMMOBILIER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31609 , F 165, S 8, H M 568828, I/A 8 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-28
Empresa: BOUYGUES INMOBILIARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bertiere Francois
- Desmaizieres Emmanuel
- Guillemin Eric Jean Charles
- Mazoyer Eric Philippe Marie
- Nicolle Ludovic Bertrand Roger
- Papillon Eric
- Taillefer Christophe
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20964 , F 177, S 8, H M 53913, I/A 127 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Empresa: BOUYGUES INMOBILIARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20964 , F 175, S 8, H M 53913, I/A 125 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-28
Empresa: BOUYGUES INMOBILIARIA SA
Consejero Delegado
- Mazoyer Eric Philippe Marie
Consejero
- Mazoyer Eric Philippe Marie
Presidente
- Mazoyer Eric Philippe Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20964 , F 175, S 8, H M 53913, I/A 124 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-28
Empresa: BOUYGUES IMMOBILIER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bertiere Francois
- Bigault Jean Luc Joseph Gerard
- Domont Xavier
- Ducrocq Dominique Pierre Andre
- Guille Eric Robert Georges
- Guillemin Eric Jean Charles
- Mazoyer Eric Philippe Marie
- Menour Terbeche
- Nicolle Ludovic Bertrand Roger
- Perez Aguilera Juan Antonio
- Taillefer Christophe
- Tirot Laurent Jean Joseph
- Vidal Andujar Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31609 , F 164, S 8, H M 568828, I/A 6 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-28
Empresa: SAISA ACTIVOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20964 , F 173, S 8, H M 53913, I/A 121 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-28
VER MAS ACTOS
Información de MAZOYER ERIC PHILIPPE MARIE
Mostramos los datos de MAZOYER ERIC PHILIPPE MARIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAZOYER ERIC PHILIPPE MARIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos