PAPILLON ERIC
Informe ejecutivo de PAPILLON ERIC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE PAPILLON ERIC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAPILLON ERIC
Empresa: BOUYGUES INMOBILIARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Papillon Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20964 , F 179, S 8, H M 53913, I/A 130 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-28
Empresa: BOUYGUES IMMOBILIER SA
R.L.C.Perma.
- Papillon Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31609 , F 166, S 8, H M 568828, I/A 9 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-28
Empresa: BOUYGUES INMOBILIARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20964 , F 177, S 8, H M 53913, I/A 127 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Empresa: PROMOCIONES PALACETE DEL CERRILLO SL
Consejero
- Papillon Eric
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28128 , F 40, S 8, H M 381971, I/A 30 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-28
Empresa: BOUYGUES INMOBILIARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20964 , F 175, S 8, H M 53913, I/A 125 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-28
Empresa: SAISA ACTIVOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20964 , F 173, S 8, H M 53913, I/A 121 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-28
Empresa: SAISA ACTIVOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20964 , F 173, S 8, H M 53913, I/A 121 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-28
Empresa: SAISA ACTIVOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20964 , F 173, S 8, H M 53913, I/A 120 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-28
Empresa: BOUYGUES IMMOBILIER SA
R.L.C.Perma.
- Papillon Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31609 , F 160, S 8, H M 568828, I/A 1 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-28
Empresa: PROMOCIONES PALACETE DEL CERRILLO SL
Consejero
- Papillon Eric
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28128 , F 38, S 8, H M 381971, I/A 25 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-186-28
VER MAS ACTOS
Información de PAPILLON ERIC
Mostramos los datos de PAPILLON ERIC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAPILLON ERIC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos