PROMOCIONES PALACETE DEL CERRILLO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 95
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCIONES PALACETE DEL CERRILLO SL
CIF B84384585
Capital Social 4950000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 30/05/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROMOCIONES PALACETE DEL CERRILLO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES PALACETE DEL CERRILLO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alastrue Pinilla Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/02/2010 | 23/12/2019 |
Baumgartner Charles-antoine | Apoderado | 23/12/2019 | |
Baumgartner Charles-antoine | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/02/2010 | 23/12/2019 |
Fernandes Viegas Aniceto | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/02/2010 | 23/12/2019 |
Maeztu Gonzalez Juan Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/02/2010 | 23/12/2019 |
Mantecon Sancho Miguel | Liquidador Mancomunado | 23/12/2019 | 23/12/2019 |
Mantecon Sancho Miguel | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/02/2010 | 23/12/2019 |
Mantecon Sancho Miguel | Consejero | 04/10/2010 | 23/12/2019 |
Mantecon Sancho Miguel | Apoderado | 16/10/2010 | 23/12/2019 |
Mantecon Sancho Miguel | Apoderado Mancomunado | 01/02/2016 | 23/12/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES PALACETE DEL CERRILLO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28128 , F 43, S 8, H M 381971, I/A 38 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28128 , F 43, S 8, H M 381971, I/A 38 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28128 , F 43, S 8, H M 381971, I/A 38 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28128 , F 43, S 8, H M 381971, I/A 38 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28128 , F 43, S 8, H M 381971, I/A 38 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28128 , F 43, S 8, H M 381971, I/A 37 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28128 , F 42, S 8, H M 381971, I/A 36 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28128 , F 42, S 8, H M 381971, I/A 35 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28128 , F 42, S 8, H M 381971, I/A 34 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-28
Capital Anterior: | 8.250.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 3.300.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.950.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 40,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28128 , F 41, S 8, H M 381971, I/A 32 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-28