ASENSIO DE LA VILLA MAITE
Informe ejecutivo de ASENSIO DE LA VILLA MAITE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ASENSIO DE LA VILLA MAITE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LANTIK SA MEDIO PROPIO | Consejero | 15/11/2023 | |
ZUGAZTEL M.P. SA | Consejero | 24/10/2023 | |
LANTIK SA | Consejero | 05/08/2015 |
VINCULACIONES DE ASENSIO DE LA VILLA MAITE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASENSIO DE LA VILLA MAITE
Empresa: LANTIK SA MEDIO PROPIO
Consejero
- Agirrebeitia Abendibar Andoni
- Agirregoitia Martinez Oihane
- Amezaga Larrazabal Isaac
- Anero Murga Angel
- Asensio De La Villa Maite
- Bikandi Irazabal Javier
- De Iturrate Ibarra Maite
- Izaga Alonso Pedro Luis
- Izagirre Loroño Ager
- Larrea Arrutia Jon
- Mariezkurrena Cuesta Joseba Mirena
- Seco Revilla Manuel Oscar
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5351 , F 224, S 8, H BI 3332,A , I/ 105 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-48
Empresa: LANTIK SA MEDIO PROPIO
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5351 , F 224, S 8, H BI 3332,A , I/ 105 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-48
Empresa: ZUGAZTEL M.P. SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6028 , F 71, S 8, H BI 55378, I/A 39 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-48
Empresa: ZUGAZTEL M.P. SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6028 , F 71, S 8, H BI 55378, I/A 39 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-48
Empresa: LANTIK SA MEDIO PROPIO
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5351 , F 212, S 8, H BI 3332,A , I/ 93 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-48
Empresa: LANTIK SA MEDIO PROPIO
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5351 , F 212, S 8, H BI 3332,A , I/ 93 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-48
Empresa: ZUGAZTEL M.P. SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5562 , F 156, S 8, H BI 55378, I/A 24 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-48
Empresa: ZUGAZTEL M.P. SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5562 , F 156, S 8, H BI 55378, I/A 24 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-48
Empresa: ZUGAZTEL SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5229 , F 220, S 8, H BI 55378, I/A 12 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-48
Empresa: ZUGAZTEL SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5229 , F 220, S 8, H BI 55378, I/A 12 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-48
VER MAS ACTOS
Información de ASENSIO DE LA VILLA MAITE
Mostramos los datos de ASENSIO DE LA VILLA MAITE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASENSIO DE LA VILLA MAITE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos