ETXANOBE LANDAJUELA ELIXABETE
Informe ejecutivo de ETXANOBE LANDAJUELA ELIXABETE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ETXANOBE LANDAJUELA ELIXABETE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO DE BILBAO SL | Consejero | 14/11/2023 | |
TENEDORA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO DE BILBAO SL | Presidente | 13/11/2023 | |
TENEDORA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO DE BILBAO SL | Consejero | 13/11/2023 | |
METRO BILBAO SA | Presidente | 03/10/2023 | |
METRO BILBAO SA | Consejero | 03/10/2023 |
VINCULACIONES DE ETXANOBE LANDAJUELA ELIXABETE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ETXANOBE LANDAJUELA ELIXABETE
Empresa: LANTIK SA MEDIO PROPIO
Apoderado
- Etxanobe Landajuela Elixabete
- Goitia Goikoetxea Urko
- Martiartu Crespo Nerea
- Oñate Zamalloa Ibon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 3332,A , I/ 111 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-48
Empresa: LANTIK SA MEDIO PROPIO
Consejero
Presidente
- Etxanobe Landajuela Elixabete
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5351 , F 224, S 8, H BI 3332,A , I/ 105 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-48
Consejero
- Arrizabalaga Arruza Leixuri
- Etxanobe Landajuela Elixabete
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3878 , F 197, S 8, H BI 6265,B , I/ 31 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-48
Consejero
- Arrizabalaga Arruza Leixuri
- Etxanobe Landajuela Elixabete
Presidente
- Etxanobe Landajuela Elixabete
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3506 , F 59, S 8, H BI 13597, I/A 39 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-48
Empresa: METRO BILBAO SA
Consejero
- Etxanobe Landajuela Elixabete
- Perez Ezquerra Sonia
Presidente
- Etxanobe Landajuela Elixabete
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5029 , F 46, S 8, H BI 4006,A , I/ 143 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-48
Empresa: ZUGAZTEL M.P. SA
Apoderado
- Echanove Landajuela Elixabete
- Etxanobe Landajuela Elixabete
- Oñate Zamalloa Ibon
- Oñate Zamalloa Ibon
- Sanchez Robles Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6028 , F 67, S 8, H BI 55378, I/A 35 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-48
Empresa: ZUGAZTEL M.P. SA
Apoderado
- Etxanobe Landajuela Elixabete
- Oñate Zamalloa Ibon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5562 , F 163, S 8, H BI 55378, I/A 32 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-48
Empresa: LANTIK SA MEDIO PROPIO
Apoderado
- Etxanobe Landajuela Elixabete
- Martiartu Crespo Nerea
- Oñate Zamalloa Ibon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5351 , F 219, S 8, H BI 3332,A , I/ 100 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-48
Empresa: LANTIK SA MEDIO PROPIO
Apoderado
- Etxanobe Landajuela Elixabete
- Martiartu Crespo Nerea
- Oñate Zamalloa Ibon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5351 , F 216, S 8, H BI 3332,A , I/ 98 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-48
Empresa: LANTIK SA MEDIO PROPIO
Consejero
- Arauzo Uriarte Xabier
- Etxanobe Landajuela Elixabete
- Oñate Zamalloa Ibon
Presidente
- Etxanobe Landajuela Elixabete
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5351 , F 216, S 8, H BI 3332,A , I/ 97 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-48
VER MAS ACTOS
Información de ETXANOBE LANDAJUELA ELIXABETE
Mostramos los datos de ETXANOBE LANDAJUELA ELIXABETE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ETXANOBE LANDAJUELA ELIXABETE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos