BENGOETXEA OTAOLEA IBONE
Informe ejecutivo de BENGOETXEA OTAOLEA IBONE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE BENGOETXEA OTAOLEA IBONE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LANTIK SA MEDIO PROPIO | Apoderado | 22/01/2020 | |
LANTIK SA MEDIO PROPIO | Apoderado | 07/09/2018 | |
LANTIK SA | Apoderado | 20/11/2015 | |
LANTIK SA | Presidente | 05/08/2015 | |
LANTIK SA | Consejero | 05/08/2015 |
VINCULACIONES DE BENGOETXEA OTAOLEA IBONE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENGOETXEA OTAOLEA IBONE
Empresa: EITB MEDIA SA
Apoderado
- Bengoetxea Otaolea Ibone
- Bengoetxea Otaolea Ibone
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 5378,A , I/ 120 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-48
Empresa: BILBAO BIZKAIA MUSEOAK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5429 , F 78, S 8, H BI 63677, I/A 11 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-48
Empresa: EITB MEDIA SA
Apoderado
- Bengoetxea Otaolea Ibone
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5964 , F 74, S 8, H BI 5378,A , I/ 112 (22/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-188-48
Empresa: EITB MEDIA SA
Apoderado
- Bengoetxea Otaolea Ibone
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5964 , F 73, S 8, H BI 5378,A , I/ 111 (22/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-188-48
Empresa: EITB MEDIA SA
Apoderado
- Bengoetxea Otaolea Ibone
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5964 , F 72, S 8, H BI 5378,A , I/ 110 (22/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-188-48
Empresa: ZUGAZTEL M.P. SA
Apoderado
- Bengoetxea Otaolea Ibone
- Bengoetxea Otaolea Ibone
- Martiartu Crespo Nerea
- Martiartu Crespo Nerea
- Sanchez Robles Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5562 , F 163, S 8, H BI 55378, I/A 31 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-48
Empresa: ZUGAZTEL M.P. SA
Consejero
- Bengoetxea Otaolea Ibone
- Martiartu Crespo Nerea
- Peñacoba Etxebarria Maite
Presidente
- Bengoetxea Otaolea Ibone
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5562 , F 163, S 8, H BI 55378, I/A 30 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-48
Empresa: LANTIK SA MEDIO PROPIO
Consejero
- Bengoetxea Otaolea Ibone
- Iturbe Amorebieta Joseba Andoni
- Martiartu Crespo Nerea
- Peñacoba Etxebarria Miren Maite
Presidente
- Bengoetxea Otaolea Ibone
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5351 , F 216, S 8, H BI 3332,A , I/ 97 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-48
Empresa: EITB MEDIA SA
Apoderado
- Bengoetxea Otaolea Ibone
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5964 , F 68, S 8, H BI 5378,A , I/ 104 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-48
Empresa: LANTIK SA MEDIO PROPIO
Apoderado
- Bengoetxea Otaolea Ibone
- Goitia Goikoetxea Urko
- Martiartu Crespo Nerea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5351 , F 212, S 8, H BI 3332,A , I/ 95 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-48
VER MAS ACTOS
Información de BENGOETXEA OTAOLEA IBONE
Mostramos los datos de BENGOETXEA OTAOLEA IBONE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENGOETXEA OTAOLEA IBONE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos