AZAOLA ESTEVEZ GABIN
Informe ejecutivo de AZAOLA ESTEVEZ GABIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE AZAOLA ESTEVEZ GABIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LANTIK SA | Consejero | 05/08/2015 | 10/07/2018 |
ZUGAZTEL M.P. SA | Consejero | 06/08/2015 | 24/05/2018 |
LAVANINDU SL | Apoderado | 28/01/2016 | 24/04/2018 |
INMOBILIARIA BARRICA BARRI SA | Presidente | 19/06/2013 | 24/08/2015 |
INMOBILIARIA AZGAR SL | Presidente | 19/06/2013 | 24/08/2015 |
INMOBILIARIA AZGAR SL | Consejero | 20/04/2009 | 24/08/2015 |
INMOBILIARIA BARRICA BARRI SA | Consejero | 22/05/2009 | 24/08/2015 |
INVERSIONES ARANBALTZA SL | Consejero | 31/01/2012 | 12/11/2012 |
VINCULACIONES DE AZAOLA ESTEVEZ GABIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZAOLA ESTEVEZ GABIN
Empresa: LANTIK SA
Consejero
- Azaola Estevez Gabin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5351 , F 208, S 8, H BI 3332,A , I/ 83 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-48
Empresa: ZUGAZTEL SA
Consejero
- Azaola Estevez Gabin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5562 , F 155, S 8, H BI 55378, I/A 19 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-48
Empresa: LAVANINDU SL
Apoderado
- Azaola Estevez Gabin
- Castellanos Borrego Carlos
- Gonzalez Criado Manuel
- Rojas Umaran Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3608 , F 210, S 8, H BI 17925, I/A 41 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-48
Empresa: LAVANINDU SL
Apoderado
- Azaola Estevez Gabin
- Castellanos Borrego Carlos
- Gonzalez Criado Manuel
- Rojas Umaran Gorka
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3608 , F 209, S 8, H BI 17925, I/A 37 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-48
Empresa: INMOBILIARIA AZGAR SL
Consejero
- Azaola Estevez Gabin
Presidente
- Azaola Estevez Gabin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 137, S 8, H BI 1989, I/A 28 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-48
Empresa: INMOBILIARIA BARRICA BARRI SA
Consejero
- Azaola Estevez Gabin
Presidente
- Azaola Estevez Gabin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4942 , F 132, S 8, H BI 479,A , I/ 25 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-48
Empresa: ZUGAZTEL SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5229 , F 220, S 8, H BI 55378, I/A 12 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-48
Empresa: LANTIK SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5351 , F 201, S 8, H BI 3332,A , I/ 74 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-48
Empresa: INMOBILIARIA BARRICA BARRI SA
Consejero
- Azaola Estevez Gabin
- Azaola Monedero Elvira
- Prieto Martinez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4942 , F 132, S 8, H BI 479,A , I/ 23 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-48
Empresa: INMOBILIARIA AZGAR SL
Consejero
Presidente
- Azaola Estevez Gabin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1173 , F 59, S 8, H BI 1989, I/A 26 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-48
VER MAS ACTOS
Información de AZAOLA ESTEVEZ GABIN
Mostramos los datos de AZAOLA ESTEVEZ GABIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZAOLA ESTEVEZ GABIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos