ARCELUS LARREATEGUI JAVIER
Informe ejecutivo de ARCELUS LARREATEGUI JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARCELUS LARREATEGUI JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAGASTI-GALZAR SL | Consejero | 03/06/2022 | |
ERROTAUNDI SL | Consejero | 21/01/2020 | |
ILLARGUI SA | Consejero | 02/01/2019 |
VINCULACIONES DE ARCELUS LARREATEGUI JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARCELUS LARREATEGUI JAVIER
Empresa: SAGASTI-GALZAR SL
Consejero
- Arcelus Larreategui Javier
- Gorrochategui Mugica Jon
- Ochoa Antia Maria Isabel
- Plazaola Arrondo Alazne
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1303 , F 126, S 8, H VI 12263, I/A 4 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-01
Empresa: ERROTAUNDI SL
Consejero
- Agirre Muxika Jose Ramon
- Arcelus Larreategui Javier
- Gorrotxategi Mugika Jon
- Luqui Albisua Jon Koldobika
- Ochoa Antia Isabel
- Plazaola Arrondo Alazne
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1595 , F 62, S 8, H SS 11806, I/A 5 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-20
Empresa: LAIA 2003 SL
Administrador Mancomunado
- AMPO SCOOP
- Arcelus Larreategui Javier
- Fernandez Anduaga Jose Manuel
- LAUFOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2059 , F 203, S 8, H SS 22929, I/A 4 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-20
Empresa: ILLARGUI SA
Consejero
- Aguirre Muxika Jose-ramon
- Arcelus Larreategui Javier
- Gorrotxategi Mugika Jon
- Luqui Albisua Jon Koldobika
- Ochoa Antia Maria Isabel-nicolas De Jesus
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2806 , F 81, S 8, H SS 2674, I/A 25 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-20
Empresa: ILLARGUI SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2806 , F 81, S 8, H SS 2674, I/A 25 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-20
Empresa: KEMEN RECUPAC SA
Consejero
- Agirre Garmendia Jon
- Arcelus Larreategui Javier
- Etxebarria Ikobaltzeta Sabin
- Iriarte Arsuaga Javier
- Mendikote Merino Unai
Presidente
- Arcelus Larreategui Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 140, S 8, H SS 9419, I/A 21 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-20
Empresa: KEMEN RECUPAC SA
Consejero
- Agirre Garmendia Jon
- Arcelus Larreategui Javier
- Etxebarria Ikobaltzeta Sabin
- Iriarte Arsuaga Javier
- Mendikote Merino Unai
Presidente
- Arcelus Larreategui Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 139, S 8, H SS 9419, I/A 19 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-20
Empresa: KEMEN RECUPAC SA
Consejero
- Agirre Garmendia Jon
- Arcelus Larreategui Javier
- Etxebarria Ikobaltzeta Sabin
- Iriarte Arsuaga Javier
- Otaegui Aizpurua Yon Joseba
Presidente
- Arcelus Larreategui Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 139, S 8, H SS 9419, I/A 19 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-20
Empresa: KEMEN RECUPAC SA
Consejero
- Agirre Garmendia Jon
- Arcelus Larreategui Javier
- Etxebarria Ikobaltzeta Sabin
- Iriarte Arsuaga Javier
- Otaegui Aizpurua Yon Joseba
Presidente
- Arcelus Larreategui Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 138, S 8, H SS 9419, I/A 17 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-20
Empresa: KEMEN RECUPAC SA
Consejero
- Agirre Garmendia Jon
- Arcelus Larreategui Javier
- Etxebarria Ikobaltzeta Sabin
- Iriarte Arsuaga Javier
- Legorburu Aizcorbe Iker
Presidente
- Arcelus Larreategui Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 138, S 8, H SS 9419, I/A 17 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-20
VER MAS ACTOS
Información de ARCELUS LARREATEGUI JAVIER
Mostramos los datos de ARCELUS LARREATEGUI JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARCELUS LARREATEGUI JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos