KEMEN RECUPAC SA - EXTINGUIDA
Municipio Idiazabal
Provincia Gipuzkoa
Razón Social KEMEN RECUPAC SA
CIF A20509022
Actividad Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE KEMEN RECUPAC SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KEMEN RECUPAC SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arcelus Larreategui Javier | Apoderado | 24/04/2013 | 01/12/2017 |
Iriondo Arana Ivan (iban) | Secretario | 06/10/2010 | 01/12/2017 |
Iriondo Arana Ivan (iban) | Consejero | 06/10/2010 | 01/12/2017 |
Mendikote Merino Unai | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/03/2015 | 01/12/2017 |
Sasieta Oyarbide Larraitz | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/03/2015 | 01/12/2017 |
SEKER SERVICIOS EMPRESARIALES SL | Liquidador | 24/05/2016 | 01/12/2017 |
Sasieta Oyarbide Larraitz | Liquidador | 12/02/2016 | 24/05/2016 |
Agirre Garmendia Jon | Secretario | 17/03/2015 | 12/02/2016 |
Agirre Garmendia Jon | Consejero | 17/03/2015 | 12/02/2016 |
Arcelus Larreategui Javier | Presidente | 17/03/2015 | 12/02/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KEMEN RECUPAC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 142, S 8, H SS 9419, I/A 24 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 142, S 8, H SS 9419, I/A 24 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 141, S 8, H SS 9419, I/A 23 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 140, S 8, H SS 9419, I/A 22 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 140, S 8, H SS 9419, I/A 21 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 140, S 8, H SS 9419, I/A 21 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-20
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 140, S 8, H SS 9419, I/A 21 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-20
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 139, S 8, H SS 9419, I/A 20 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-20
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 139, S 8, H SS 9419, I/A 20 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-20
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 139, S 8, H SS 9419, I/A 19 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-20