ETXEBARRIA IKOBALTZETA SABIN
Informe ejecutivo de ETXEBARRIA IKOBALTZETA SABIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ETXEBARRIA IKOBALTZETA SABIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KEMEN RECUPAC SA | Consejero | 17/03/2015 | 12/02/2016 |
KEMEN RECUPAC SA | Consejero | 22/07/2014 | 17/03/2015 |
KEMEN RECUPAC SA | Consejero | 24/04/2013 | 22/07/2014 |
VINCULACIONES DE ETXEBARRIA IKOBALTZETA SABIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ETXEBARRIA IKOBALTZETA SABIN
Empresa: KEMEN RECUPAC SA
Consejero
- Agirre Garmendia Jon
- Arcelus Larreategui Javier
- Etxebarria Ikobaltzeta Sabin
- Iriarte Arsuaga Javier
- Mendikote Merino Unai
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 140, S 8, H SS 9419, I/A 21 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-20
Empresa: KEMEN RECUPAC SA
Consejero
- Agirre Garmendia Jon
- Arcelus Larreategui Javier
- Etxebarria Ikobaltzeta Sabin
- Iriarte Arsuaga Javier
- Mendikote Merino Unai
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 139, S 8, H SS 9419, I/A 19 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-20
Empresa: KEMEN RECUPAC SA
Consejero
- Agirre Garmendia Jon
- Arcelus Larreategui Javier
- Etxebarria Ikobaltzeta Sabin
- Iriarte Arsuaga Javier
- Otaegui Aizpurua Yon Joseba
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 139, S 8, H SS 9419, I/A 19 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-20
Empresa: KEMEN RECUPAC SA
Consejero
- Agirre Garmendia Jon
- Arcelus Larreategui Javier
- Etxebarria Ikobaltzeta Sabin
- Iriarte Arsuaga Javier
- Otaegui Aizpurua Yon Joseba
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 138, S 8, H SS 9419, I/A 17 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-20
Empresa: KEMEN RECUPAC SA
Consejero
- Agirre Garmendia Jon
- Arcelus Larreategui Javier
- Etxebarria Ikobaltzeta Sabin
- Iriarte Arsuaga Javier
- Legorburu Aizcorbe Iker
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 138, S 8, H SS 9419, I/A 17 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-20
Empresa: KEMEN RECUPAC SA
Consejero
- Agirre Garmendia Jon
- Arcelus Larreategui Javier
- Etxebarria Ikobaltzeta Sabin
- Iriarte Arsuaga Javier
- Legorburu Aizcorbe Iker
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 137, S 8, H SS 9419, I/A 15 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-20
Información de ETXEBARRIA IKOBALTZETA SABIN
Mostramos los datos de ETXEBARRIA IKOBALTZETA SABIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ETXEBARRIA IKOBALTZETA SABIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos