OCHOA ANTIA MARIA ISABEL-NICOLAS DE JESUS
Informe ejecutivo de OCHOA ANTIA MARIA ISABEL-NICOLAS DE JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE OCHOA ANTIA MARIA ISABEL-NICOLAS DE JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERROTAUNDI SL | Apoderado Mancomunado | 25/11/2021 | |
ILLARGUI CORPORACION ALIMENTARIA SL | Apoderado Mancomunado | 25/11/2021 | |
ILLARGUI SA | Apoderado Mancomunado | 25/11/2021 | |
ENDAIA OKINDEGIA SL | Apoderado Mancomunado | 25/11/2021 | |
ILLARGUI SA | Presidente | 13/05/2021 | |
ILLARGUI SA | Consejero | 02/01/2019 | |
GABINETE CONCURSAL TADEO-OCHOA SLP | Soc.Prof. | 06/03/2012 | |
GABINETE CONCURSAL TADEO-OCHOA SLP | Administrador Solidario | 06/03/2012 |
VINCULACIONES DE OCHOA ANTIA MARIA ISABEL-NICOLAS DE JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OCHOA ANTIA MARIA ISABEL-NICOLAS DE JESUS
Empresa: OCHOA-ILLORO SL
Liquidador Mancomunado
- Aragon Castiella Miguel
- Ochoa Antia Maria Isabel-nicolas De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1702 , F 123, S 8, H SS 14352, I/A 4 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-20
Empresa: OCHOA-ILLORO SL
Liquidador Mancomunado
- Aragon Castiella Miguel
- Ochoa Antia Maria Isabel-nicolas De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1702 , F 123, S 8, H SS 14352, I/A 3 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-20
Empresa: ENDAIA OKINDEGIA SL
Apoderado Mancomunado
- Agirre Muxika Jose Ramon
- Ochoa Antia Maria Isabel-nicolas De Jesus
- Plazaola Arrondo Alazne
- Tome Paino Alberto
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2601 , F 190, S 8, H SS 35415, I/A 7 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-20
Empresa: ILLARGUI SA
Apoderado Mancomunado
- Agirre Muxika Jose Ramon
- Ochoa Antia Maria Isabel-nicolas De Jesus
- Plazaola Arrondo Alazne
- Tome Paino Alberto
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2806 , F 82, S 8, H SS 2674, I/A 29 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-20
Empresa: ERROTAUNDI SL
Apoderado Mancomunado
- Agirre Muxika Jose Ramon
- Ochoa Antia Maria Isabel-nicolas De Jesus
- Plazaola Arrondo Alazne
- Tome Paino Alberto
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1595 , F 65, S 8, H SS 11806, I/A 8 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-20
Empresa: ILLARGUI CORPORACION ALIMENTARIA SL
Apoderado Mancomunado
- Agirre Muxika Jose Ramon
- Ochoa Antia Maria Isabel-nicolas De Jesus
- Plazaola Arrondo Alazne
- Tome Paino Alberto
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2601 , F 183, S 8, H SS 35413, I/A 7 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-20
Empresa: ILLARGUI SA
Presidente
- Ochoa Antia Maria Isabel-nicolas De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2806 , F 81, S 8, H SS 2674, I/A 28 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-20
Empresa: ILLARGUI SA
Consejero
- Aguirre Muxika Jose-ramon
- Arcelus Larreategui Javier
- Gorrotxategi Mugika Jon
- Luqui Albisua Jon Koldobika
- Ochoa Antia Maria Isabel-nicolas De Jesus
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2806 , F 81, S 8, H SS 2674, I/A 25 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-20
Empresa: DIPROCA SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DIPROCA SA
Nif:A20460945
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA
Número:1
Juez / Ponente:DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Fecha de Resolución:02/04/2014
Número Procedimiento Concursal:291/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1388
Libro:
0
Folio:
100
Hoja:
8-7819
Inscripción:
10
Fecha Inscripción12/08/2016
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1388 , F 100, S 8, H SS 7819, I/A 10 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-20
Empresa: DIPROCA SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DIPROCA SA
Nif:A20460945
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA
Número:1
Juez / Ponente:DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Fecha de Resolución:02/04/2014
Número Procedimiento Concursal:291/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1388
Libro:
0
Folio:
99
Hoja:
8-7819
Inscripción:
8
Fecha Inscripción06/10/2014
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1388 , F 99, S 8, H SS 7819, I/A 8 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-20
VER MAS ACTOS
Información de OCHOA ANTIA MARIA ISABEL-NICOLAS DE JESUS
Mostramos los datos de OCHOA ANTIA MARIA ISABEL-NICOLAS DE JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OCHOA ANTIA MARIA ISABEL-NICOLAS DE JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos