ANTONIO CALCE
Informe ejecutivo de ANTONIO CALCE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANTONIO CALCE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOWIND IBERICA SL | Presidente | 26/10/2017 | 20/08/2018 |
SOWIND IBERICA SL | Consejero | 26/10/2017 | 20/08/2018 |
SOWIND IBERICA SL | Administrador Solidario | 13/06/2016 | 26/10/2017 |
SERVICIO DE IMPORTACION SA | Administrador Solidario | 15/01/2010 | 26/11/2015 |
SERVICIO DE IMPORTACION SA | Consejero | 03/03/2009 | 15/01/2010 |
VINCULACIONES DE ANTONIO CALCE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO CALCE
Empresa: SOWIND IBERICA SL
Consejero
- Antonio Calce
Presidente
- Antonio Calce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45405 , F 220, S 8, H B 486678, I/A 9 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-08
Empresa: SOWIND IBERICA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Antonio Calce
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45405 , F 216, S 8, H B 486678, I/A 3 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-08
Empresa: SOWIND IBERICA SL
Administrador Solidario
- Antonio Calce
- David Daniel Pierre Beaucourt
- Iborra Montagut Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45405 , F 216, S 8, H B 486678, I/A 3 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-08
Empresa: SOWIND IBERICA SL
Administrador Solidario
- Antonio Calce
- David Daniel Pierre Beaucourt
- Iborra Montagut Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45405 , F 215, S 8, H B 486678, I/A 1 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-08
Empresa: SERVICIO DE IMPORTACION SA
Administrador Solidario
- Antonio Calce
- Bruno Finaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45086 , F 91, S 8, H B 7246, I/A 38 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-08
Empresa: SERVICIO DE IMPORTACION SA
Administrador Solidario
- Antonio Calce
- Bruno Finaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25866 , F 88, S 8, H B 7246, I/A 34 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-08
Empresa: SERVICIO DE IMPORTACION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25866 , F 88, S 8, H B 7246, I/A 34 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-08
Empresa: SERVICIO DE IMPORTACION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25866 , F 88, S 8, H B 7246, I/A 33 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-08
Información de ANTONIO CALCE
Mostramos los datos de ANTONIO CALCE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO CALCE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos