IBORRA MONTAGUT ANGEL
Informe ejecutivo de IBORRA MONTAGUT ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE IBORRA MONTAGUT ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FACET SUSTAINABLE JEWELLERY SA | Apoderado | 29/07/2022 | |
FACET DIAMONDS & JEWELRY SL | Apoderado Solidario | 19/02/2021 | |
FACET JEWELLERY SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 26/01/2021 |
VINCULACIONES DE IBORRA MONTAGUT ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IBORRA MONTAGUT ANGEL
Empresa: FACET SUSTAINABLE JEWELLERY SA
Apoderado
- Iborra Montagut Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 109, S 8, H CO 41555, I/A 6 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-14
Empresa: FACET DIAMONDS & JEWELRY SL
Apoderado Solidario
- Iborra Montagut Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46660 , F 95, S 8, H B 27071, I/A 47 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-08
Empresa: FACET JEWELLERY SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Iborra Montagut Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42385 , F 125, S 8, H B 298711, I/A 18 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-08
Empresa: SOWIND IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Iborra Montagut Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46812 , F 10, S 8, H B 486678, I/A 14 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-08
Empresa: SOWIND IBERICA SL
Consejero
- Iborra Montagut Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45405 , F 221, S 8, H B 486678, I/A 13 (06/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-08
Empresa: SOWIND IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Iborra Montagut Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45405 , F 219, S 8, H B 486678, I/A 8 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-08
Empresa: SOWIND IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Iborra Montagut Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45405 , F 219, S 8, H B 486678, I/A 8 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-08
Empresa: SOWIND IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Iborra Montagut Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45405 , F 219, S 8, H B 486678, I/A 7 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-08
Empresa: SOWIND IBERICA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Antonio Calce
- David Daniel Pierre Beaucourt
- Garcia Angel Noemi
- Iborra Montagut Angel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45405 , F 216, S 8, H B 486678, I/A 3 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-08
Empresa: SOWIND IBERICA SL
Administrador Solidario
- Antonio Calce
- David Daniel Pierre Beaucourt
- Iborra Montagut Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45405 , F 216, S 8, H B 486678, I/A 3 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-08
VER MAS ACTOS
Información de IBORRA MONTAGUT ANGEL
Mostramos los datos de IBORRA MONTAGUT ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IBORRA MONTAGUT ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos