DAVID DANIEL PIERRE BEAUCOURT
Informe ejecutivo de DAVID DANIEL PIERRE BEAUCOURT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DAVID DANIEL PIERRE BEAUCOURT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOWIND IBERICA SL | Presidente | 20/08/2018 | 13/01/2020 |
SOWIND IBERICA SL | Consejero | 26/10/2017 | 13/01/2020 |
SOWIND IBERICA SL | Consejero Delegado | 26/10/2017 | 13/01/2020 |
SOWIND IBERICA SL | Administrador Solidario | 13/06/2016 | 26/10/2017 |
VINCULACIONES DE DAVID DANIEL PIERRE BEAUCOURT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DAVID DANIEL PIERRE BEAUCOURT
Empresa: SOWIND IBERICA SL
Consejero Delegado
- David Daniel Pierre Beaucourt
Consejero
- David Daniel Pierre Beaucourt
Presidente
- David Daniel Pierre Beaucourt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45405 , F 220, S 8, H B 486678, I/A 11 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-08
Empresa: SOWIND IBERICA SL
Presidente
- David Daniel Pierre Beaucourt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45405 , F 220, S 8, H B 486678, I/A 9 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-08
Empresa: SOWIND IBERICA SL
Consejero Delegado
- David Daniel Pierre Beaucourt
Consejero
- Antonio Calce
- David Daniel Pierre Beaucourt
- Garcia Angel Noemi
- Iborra Montagut Angel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45405 , F 216, S 8, H B 486678, I/A 3 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-08
Empresa: SOWIND IBERICA SL
Administrador Solidario
- Antonio Calce
- David Daniel Pierre Beaucourt
- Iborra Montagut Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45405 , F 216, S 8, H B 486678, I/A 3 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-08
Empresa: SOWIND IBERICA SL
Administrador Solidario
- Antonio Calce
- David Daniel Pierre Beaucourt
- Iborra Montagut Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45405 , F 215, S 8, H B 486678, I/A 1 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-08
Información de DAVID DANIEL PIERRE BEAUCOURT
Mostramos los datos de DAVID DANIEL PIERRE BEAUCOURT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DAVID DANIEL PIERRE BEAUCOURT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos