BRUNO FINAZ
Informe ejecutivo de BRUNO FINAZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BRUNO FINAZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIO DE IMPORTACION SA | Administrador Solidario | 15/01/2010 | 26/11/2015 |
SERVICIO DE IMPORTACION SA | Secretario | 03/03/2009 | 15/01/2010 |
SERVICIO DE IMPORTACION SA | Consejero | 03/03/2009 | 15/01/2010 |
VINCULACIONES DE BRUNO FINAZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRUNO FINAZ
Empresa: SERVICIO DE IMPORTACION SA
Administrador Solidario
- Antonio Calce
- Bruno Finaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45086 , F 91, S 8, H B 7246, I/A 38 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-08
Empresa: SERVICIO DE IMPORTACION SA
Administrador Solidario
- Antonio Calce
- Bruno Finaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25866 , F 88, S 8, H B 7246, I/A 34 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-08
Empresa: SERVICIO DE IMPORTACION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25866 , F 88, S 8, H B 7246, I/A 34 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-08
Empresa: SERVICIO DE IMPORTACION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25866 , F 88, S 8, H B 7246, I/A 33 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-08
Información de BRUNO FINAZ
Mostramos los datos de BRUNO FINAZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRUNO FINAZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos