ALONSO TELLEZ JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de ALONSO TELLEZ JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALONSO TELLEZ JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A T GOYA 75 SL | Administrador Solidario | 17/11/2020 | |
SERVIGOYA SL | Administrador Solidario | 13/11/2020 | |
80 SOLUCIONES DE CONSULTORIA INFORMATICA SL | Administrador Unico | 11/09/2012 | 20/10/2014 |
VINCULACIONES DE ALONSO TELLEZ JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO TELLEZ JOSE MIGUEL
Empresa: A T GOYA 75 SL
Administrador Solidario
- Alonso Tellez Jose Miguel
- Lavado Anguera Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12094 , F 110, S 8, H M 190722, I/A 4 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-28
Empresa: SERVIGOYA SL
Administrador Solidario
- Alonso Tellez Jose Miguel
- Lavado Anguera Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13770 , F 103, S 8, H M 224833, I/A 5 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-28
Administrador Unico
- Alonso Tellez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30233 , F 56, S 8, H M 544154, I/A 2 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-28
Administrador Unico
- Alonso Tellez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30233 , F 53, S 8, H M 544154, I/A 1 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-28
Información de ALONSO TELLEZ JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de ALONSO TELLEZ JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO TELLEZ JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos