LAVADO ANGUERA SILVIA
Informe ejecutivo de LAVADO ANGUERA SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LAVADO ANGUERA SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECO GOYA 75 SL | Administrador Unico | 17/09/2020 |
VINCULACIONES DE LAVADO ANGUERA SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAVADO ANGUERA SILVIA
Empresa: SERVIGOYA SL
Liquidador
- Lavado Anguera Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13770 , F 103, S 8, H M 224833, I/A 6 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-28
Empresa: SERVIGOYA SL
Administrador Unico
- Lavado Anguera Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13770 , F 103, S 8, H M 224833, I/A 6 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-28
Empresa: A T GOYA 75 SL
Liquidador
- Lavado Anguera Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12094 , F 110, S 8, H M 190722, I/A 5 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
Empresa: A T GOYA 75 SL
Administrador Unico
- Lavado Anguera Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12094 , F 110, S 8, H M 190722, I/A 5 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
Empresa: A T GOYA 75 SL
Administrador Unico
- Lavado Anguera Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12094 , F 110, S 8, H M 190722, I/A 4 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-28
Empresa: A T GOYA 75 SL
Administrador Solidario
- Alonso Tellez Jose Miguel
- Lavado Anguera Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12094 , F 110, S 8, H M 190722, I/A 4 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-28
Empresa: A T GOYA 75 SL
Administrador Solidario
- Lavado Anguera Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12094 , F 110, S 8, H M 190722, I/A 3 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
Empresa: SERVIGOYA SL
Administrador Unico
- Lavado Anguera Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13770 , F 103, S 8, H M 224833, I/A 5 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-28
Empresa: SERVIGOYA SL
Administrador Solidario
- Alonso Tellez Jose Miguel
- Lavado Anguera Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13770 , F 103, S 8, H M 224833, I/A 5 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-28
Empresa: SERVIGOYA SL
Administrador Solidario
- Lavado Anguera Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13770 , F 103, S 8, H M 224833, I/A 4 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-28
VER MAS ACTOS
Información de LAVADO ANGUERA SILVIA
Mostramos los datos de LAVADO ANGUERA SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAVADO ANGUERA SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos