SERVIGOYA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle General Pardiñas, 13
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social SERVIGOYA SL
CIF B82182577
Actividad Limpieza general de edificios
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SERVIGOYA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVIGOYA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lavado Anguera Silvia | Administrador Unico | 13/11/2020 | 13/04/2021 |
Lavado Anguera Silvia | Liquidador | 13/04/2021 | 13/04/2021 |
Alonso Tellez Jose Miguel | Administrador Solidario | 13/11/2020 | |
Lavado Anguera Silvia | Administrador Solidario | 28/10/2020 | 13/11/2020 |
Lavado Najera Francisco Javier | Administrador Solidario | 28/10/2020 |
ACTOS BORME DE SERVIGOYA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13770 , F 103, S 8, H M 224833, I/A 6 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13770 , F 103, S 8, H M 224833, I/A 6 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13770 , F 103, S 8, H M 224833, I/A 6 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13770 , F 103, S 8, H M 224833, I/A 6 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13770 , F 103, S 8, H M 224833, I/A 5 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13770 , F 103, S 8, H M 224833, I/A 5 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13770 , F 103, S 8, H M 224833, I/A 5 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13770 , F 103, S 8, H M 224833, I/A 4 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13770 , F 103, S 8, H M 224833, I/A 4 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2009)
CVE: BORME-B-2009-93-28