80 SOLUCIONES DE CONSULTORIA INFORMATICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Doctor Esquerdo, 105
Código Postal 28007
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social 80 SOLUCIONES DE CONSULTORIA INFORMATICA SL
CIF B86540317
Capital Social 18000.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 05/09/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE 80 SOLUCIONES DE CONSULTORIA INFORMATICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE 80 SOLUCIONES DE CONSULTORIA INFORMATICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moreno Moreno Purificacion | Liquidador | 13/02/2019 | 13/02/2019 |
Moreno Moreno Purificacion | Administrador Unico | 15/12/2015 | 13/02/2019 |
Alonso Castaño Sergio | Administrador Solidario | 20/10/2014 | 15/12/2015 |
Moreno Moreno Purificacion | Administrador Solidario | 20/10/2014 | 15/12/2015 |
Alonso Tellez Jose Miguel | Administrador Unico | 11/09/2012 | 20/10/2014 |
ACTOS BORME DE 80 SOLUCIONES DE CONSULTORIA INFORMATICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30233 , F 57, S 8, H M 544154, I/A 4 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30233 , F 57, S 8, H M 544154, I/A 4 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30233 , F 57, S 8, H M 544154, I/A 4 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30233 , F 57, S 8, H M 544154, I/A 4 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
- C/ DOCTOR ESQUERDO 105 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30233 , F 56, S 8, H M 544154, I/A 3 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30233 , F 56, S 8, H M 544154, I/A 3 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30233 , F 56, S 8, H M 544154, I/A 3 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30233 , F 56, S 8, H M 544154, I/A 3 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-28
- C/ MAESTRO ARBOS 9 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30233 , F 56, S 8, H M 544154, I/A 2 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30233 , F 56, S 8, H M 544154, I/A 2 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-28