ALABERN VON ROSEN FEDERICO DUNCAN
Informe ejecutivo de ALABERN VON ROSEN FEDERICO DUNCAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ALABERN VON ROSEN FEDERICO DUNCAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALAROSEN SPAIN SL | Administrador Unico | 27/04/2017 | 05/03/2021 |
XARIBEL PRECIOSA SL | Apoderado | 04/12/2017 | 12/01/2021 |
LLEVANT RESORTS SL | Administrador Unico | 15/01/2016 | |
NA MORRUDA SL | Administrador Solidario | 15/01/2016 | |
NA MORRUDA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/01/2016 | |
NA MORRUDA SL | Apoderado | 15/01/2016 |
VINCULACIONES DE ALABERN VON ROSEN FEDERICO DUNCAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALABERN VON ROSEN FEDERICO DUNCAN
Empresa: ALAROSEN SPAIN SL
Administrador Unico
- Alabern Von Rosen Federico Duncan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 207, S 8, H PM 81373, I/A 6 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-07
Empresa: XARIBEL PRECIOSA SL
Apoderado
- Alabern Von Rosen Federico Duncan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 94, S 8, H PM 82243, I/A 6 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-07
Empresa: XARIBEL PRECIOSA SL
Apoderado
- Alabern Von Rosen Federico Duncan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 93, S 8, H PM 82243, I/A 3 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-07
Empresa: ALAROSEN SPAIN SL
Administrador Unico
- Alabern Von Rosen Federico Duncan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 202, S 8, H PM 81373, I/A 1 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-07
Empresa: NA MORRUDA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alabern Von Rosen Carlos Enrique
- Alabern Von Rosen Federico Duncan
- Alabern Von Rosen Isabel Lilian
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1429 , F 102, S 8, H PM 4343, I/A 26 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-07
Empresa: NA MORRUDA SL
Administrador Solidario
- Alabern Montis Carlos
- Alabern Von Rosen Federico Duncan
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1429 , F 102, S 8, H PM 4343, I/A 26 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-07
Empresa: LLEVANT RESORTS SL
Administrador Unico
- Alabern Von Rosen Federico Duncan
Liquidador
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 108, S 8, H PM 50090, I/A 8 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-07
Información de ALABERN VON ROSEN FEDERICO DUNCAN
Mostramos los datos de ALABERN VON ROSEN FEDERICO DUNCAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALABERN VON ROSEN FEDERICO DUNCAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos