ALABERN VON ROSEN ISABEL LILIAN
Informe ejecutivo de ALABERN VON ROSEN ISABEL LILIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALABERN VON ROSEN ISABEL LILIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALAROSEN SPAIN SL | Apoderado | 30/11/2020 | |
ALAROSEN SPAIN SL | Apoderado | 27/04/2017 |
VINCULACIONES DE ALABERN VON ROSEN ISABEL LILIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALABERN VON ROSEN ISABEL LILIAN
Empresa: XARIBEL PRECIOSA SL
Liquidador
- Alabern Von Rosen Isabel Lilian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 94, S 8, H PM 82243, I/A 6 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-07
Empresa: XARIBEL PRECIOSA SL
Administrador Unico
- Alabern Von Rosen Isabel Lilian
Liquidador
- Alabern Von Rosen Isabel Lilian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 94, S 8, H PM 82243, I/A 6 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-07
Empresa: ALAROSEN SPAIN SL
Apoderado
- Alabern Von Rosen Isabel Lilian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 206, S 8, H PM 81373, I/A 5 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-07
Empresa: XARIBEL PRECIOSA SL
Administrador Unico
- Alabern Von Rosen Isabel Lilian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 90, S 8, H PM 82243, I/A 1 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-07
Empresa: XARIBEL PRECIOSA SL
Socio Único
- Alabern Von Rosen Isabel Lilian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 90, S 8, H PM 82243, I/A 1 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-07
Empresa: ALAROSEN SPAIN SL
Apoderado
- Alabern Von Rosen Isabel Lilian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 204, S 8, H PM 81373, I/A 2 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-07
Empresa: NA MORRUDA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alabern Von Rosen Carlos Enrique
- Alabern Von Rosen Federico Duncan
- Alabern Von Rosen Isabel Lilian
Apoderado Solidario
- Alabern Von Rosen Isabel Lilian
Apoderado
- Alaber Von Rosen Carlos Enrique
- Alabern Von Rosen Carlos Enrique
- Alabern Von Rosen Federico Duncan
- Alabern Von Rosen Isabel Lilian
- Alabern Von Rosen Isabel Lilian
- Alabert Von Rosen Federico Duncan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1429 , F 102, S 8, H PM 4343, I/A 26 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-07
Información de ALABERN VON ROSEN ISABEL LILIAN
Mostramos los datos de ALABERN VON ROSEN ISABEL LILIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALABERN VON ROSEN ISABEL LILIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos