XARIBEL PRECIOSA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Alexandre Rossello, 15
Código Postal 07002
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social XARIBEL PRECIOSA SL
CIF B16538555
Capital Social 3679020.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 09/08/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE XARIBEL PRECIOSA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE XARIBEL PRECIOSA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alabern Von Rosen Federico Duncan | Apoderado | 04/12/2017 | 12/01/2021 |
Alabern Von Rosen Isabel Lilian | Liquidador | 12/01/2021 | 12/01/2021 |
Alabern Von Rosen Isabel Lilian | Administrador Unico | 24/08/2017 | 12/01/2021 |
Alabern Von Rosen Isabel Lilian | Socio Unico | 24/08/2017 | 04/12/2017 |
ACTOS BORME DE XARIBEL PRECIOSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 94, S 8, H PM 82243, I/A 6 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 94, S 8, H PM 82243, I/A 6 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 94, S 8, H PM 82243, I/A 6 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 94, S 8, H PM 82243, I/A 6 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 94, S 8, H PM 82243, I/A 6 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-07
Capital Anterior: | 2.008.350,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.670.670,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.679.020,00 | Euros |
Porcentaje: | 83,19 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 93, S 8, H PM 82243, I/A 5 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-07
- AVDA ALEJANDRO ROSSELLO 15 7 A (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 93, S 8, H PM 82243, I/A 4 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 93, S 8, H PM 82243, I/A 3 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-07
Capital Anterior: | 1.205.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 803.350,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.008.350,00 | Euros |
Porcentaje: | 66,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 92, S 8, H PM 82243, I/A 2 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 92, S 8, H PM 82243, I/A 2 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-07